Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ENETEP s.r.o., která sídlí v obci Teplice a bylo jí přiděleno IČO 25475681.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem PROFIHEAT s.r.o. se sídlem v obci Teplice byla založena v roce 2003. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Vodoinstalatérství, topenářství , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny , Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování .Jméno | Ing. Martin Riedel |
---|---|
Funkce | jednatel č.1 |
Ve funkci | od 11.6.2020 |
Adresa | Turgeněvova 631/16, 41201 Litoměřice |
Jméno | Martin Hauptvogel |
---|---|
Funkce | jednatel č.2 |
Ve funkci | od 28.4.2024 |
Adresa | Úzká 523, 41510 Teplice |
Jméno | Martin Hauptvogel |
---|---|
Funkce | jednatel č.2 |
Ve funkci | od 11.6.2020 do 28.4.2024 |
Adresa | Pod Školou 2255/27, 40011 Ústí nad Labem |
Jméno | Ing. Martin Riedel |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.4.2020 do 11.6.2020 |
Adresa | Turgeněvova 631/16, 41201 Litoměřice |
Jméno | Richard Richtermoc |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 15.10.2013 do 23.4.2020 |
Adresa | 17, 40002 Chuderov |
Jméno | Ing. Martin Riedel |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 15.10.2013 do 27.3.2020 |
Adresa | Turgeněvova 631/16, 41201 Litoměřice |
Jméno | Bohuslav Říha |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 15.10.2013 do 17.4.2014 |
Adresa | Resslova 910/6, 41201 Litoměřice |
Jméno | Richard Richtermoc |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 11.4.2008 do 15.10.2013 |
Adresa | 17, 40002 Chuderov |
Jméno | Ing. Martin Riedel |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 3.8.2013 do 15.10.2013 |
Adresa | Turgeněvova 631/16, 41201 Litoměřice |
Jméno | Bohuslav Říha |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 3.8.2013 do 15.10.2013 |
Adresa | Resslova 910/6, 41201 Litoměřice |
Jméno | Bohuslav Říha |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 23.2.2011 do 3.8.2013 |
Adresa | Resslova 910/6, 41201 Litoměřice |
Jméno | Ing. Martin Riedel |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 10.9.2003 do 3.8.2013 |
Adresa | Turgeněvova 631/16, 41201 Litoměřice |
Jméno | Milan Rožánek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 10.9.2003 do 11.4.2008 |
Adresa | Pavlíkova 604/10, 14200 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Riedel |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Martin Hauptvogel |
Výpis dat pro firmu ENETEP s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.