Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ELEKTROSVIT Svatobořice, a.s., která sídlí v obci Svatobořice-Mistřín a bylo jí přiděleno IČO 49437313.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ELEKTROSVIT Svatobořice, a.s. se sídlem v obci Svatobořice-Mistřín byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Obráběčství , Zámečnictví, nástrojářství .Jméno | Mgr. Erika Šutková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.4.2014 |
Adresa | Šoltésovej 35 , 94001 Nové Zámky |
Jméno | Mgr.Ing. František Červinek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.6.2014 |
Adresa | Ploštiny 858/2, 69618 Lužice |
Jméno | Mgr. Martin Šutka |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 6.6.2014 |
Adresa | M.R.Štefánika 1240/19, 94001 Nové Zámky |
Jméno | Mgr.Ing. František Červinek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.5.2009 do 6.6.2014 |
Adresa | Ploštiny 2, 69618 Lužice |
Jméno | Mgr. Jozef Šutka |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 12.7.2011 do 6.6.2014 |
Adresa | ul. M.R. Štefánika 19, 94001 Nové Zámky |
Jméno | Mgr. Imrich Mészáros |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.7.2011 do 4.4.2014 |
Adresa | Krížna 1563/56, 94111 Palárikovo |
Jméno | Mgr. Imrich Mészáros |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 4.5.2009 do 12.7.2011 |
Adresa | Krížna 1563/56, 94111 Palárikovo |
Jméno | Mgr. Jozef Šutka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.5.2009 do 12.7.2011 |
Adresa | ul. M.R. Štefánika 19, 94001 Nové Zámky |
Jméno | Mgr. Jozef Šutka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.5.2003 do 4.5.2009 |
Adresa | ul. M.R. Štefánika 19, 94001 Nové Zámky |
Jméno | Mgr.Ing. František Červinek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.7.2004 do 4.5.2009 |
Adresa | Ploštiny 2, 69618 Lužice |
Jméno | Mgr. Imrich Mészáros |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 30.10.2008 do 4.5.2009 |
Adresa | Krížna 1563/56, 94111 Palárikovo |
Jméno | Mgr. Imrich Mészáros |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 3.5.2003 do 30.10.2008 |
Adresa | G.Bethlena 4888/59, 94001 Nové Zámky |
Jméno | Ing. Luděk Šot |
---|---|
Funkce | člen představenstva: |
Ve funkci | od 3.5.2003 do 20.7.2004 |
Adresa | Gorkého 9, 70200 Ostrava 2 |
Jméno | Mgr. Jozef Šutka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.10.2000 do 3.5.2003 |
Adresa | G.Bethlena 1, 94001 Nové Zámky |
Jméno | JUDr. Peter Rajňák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.10.2000 do 3.5.2003 |
Adresa | Nábrežná 4560/91, 94000 Nové Zámky |
Jméno | Mgr. Imrich Mészáros |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 18.10.2000 do 3.5.2003 |
Adresa | G.Bethlena 4888/59, 94001 Nové Zámky |
Jméno | Ing. Gabriel Vrba |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 9.7.1997 do 18.10.2000 |
Adresa | Pri hrádzi 3, 94001 Nové Zámky |
Jméno | Ing. Ján Dolobáč |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.7.1997 do 18.10.2000 |
Adresa | Jánošíkova 20, 94078 Nové Zámky |
Jméno | Mgr. Jozef Šutka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.12.1998 do 18.10.2000 |
Adresa | G.Bethlena 1, 94001 Nové Zámky |
Jméno | Ing. Karol Šátek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.7.1997 do 3.12.1998 |
Adresa | T.Vensovej 15, 94080 Nové Zámky |
Jméno | Ing. Viliam Kvasňovský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.7.1997 do 3.12.1998 |
Adresa | Ružová dolina 6, 94000 Nové Zámky |
Jméno | Bc Jozef Šutka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.7.1997 do 3.12.1998 |
Adresa | G.Bethelena 1, 94001 Nové Zámky |
Jméno | Ing. Ján Dolobáč |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.4.1996 do 9.7.1997 |
Adresa | , 69604 Svatobořice-Mistřín 277 |
Jméno | Bc Jozef Šutka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.4.1996 do 9.7.1997 |
Adresa | , 69604 Svatobořice-Mistřín 277 |
Jméno | František Karský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.4.1996 do 9.7.1997 |
Adresa | , 69604 Svatobořice-Mistřín 277 |
Jméno | Ing. Jiří Bimka |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 10.4.1996 do 9.7.1997 |
Adresa | Chaloupky 574, 69801 Veselí n. Mor. |
Jméno | JUDr. Emil Murcin |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.4.1996 do 9.7.1997 |
Adresa | , 69604 Svatobořice-Mistřín 277 |
Jméno | ing. Jiří Bimka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.9.1993 do 10.4.1996 |
Adresa | Chaloupky 574, Veselí nad Moravou |
Jméno | ing. Ján Maglodský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.9.1993 do 10.4.1996 |
Adresa | Jarková 7 , Nesvady |
Jméno | Antonín Podveský |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 1.9.1993 do 10.4.1996 |
Adresa | 476, Svatobořice-Mistřín |
Jméno | František Tamaškovič |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.2.1995 do 10.4.1996 |
Adresa | Pod lipami 65 , SR, Nové Zámky |
Jméno | Ing. Alexander Krištof |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.2.1995 do 10.4.1996 |
Adresa | Hlavní ul. 69 , SR, Palárikovo |
Jméno | ing. Sonja Mihaleová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.9.1993 do 20.9.1994 |
Adresa | Ďatelinová 3 , Bratislava |
Jméno | František Karský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.9.1993 do 20.9.1994 |
Adresa | 1022, Svatobořice-Mistřín |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Martin Šutka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Erika Šutková |
Člen statutárního orgánu: | Mgr.Ing. František Červinek |
Výpis dat pro firmu ELEKTROSVIT Svatobořice, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.