Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu EGU - HV Laboratory a.s., která sídlí v obci Praha 9 a bylo jí přiděleno IČO 25634330.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem EGÚ - Laboratoř velmi vysokého napětí a.s. se sídlem v obci Praha 9 byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Michael Závěrka |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 11.5.2024 |
Adresa | Jagellonská 1609/1, 13000 Praha |
Jméno | Ing. Marek Brosch |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.3.2022 |
Adresa | Rozdělovská 2007/23, 16900 Praha |
Jméno | Ing. Jan Lachman Ph.D. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.7.2023 |
Adresa | 39, 51265 Všeň |
Jméno | Ing. Michael Závěrka |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 16.5.2019 do 11.5.2024 |
Adresa | Jagellonská 1609/1, 13000 Praha |
Jméno | Ing. Jan Lachman Ph.D. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.12.2018 do 26.7.2023 |
Adresa | 39, 51265 Všeň |
Jméno | Ing. Marek Brosch |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.6.2020 do 5.3.2022 |
Adresa | Biskupcova 1868/93, 13000 Praha |
Jméno | Ing. Marek Brosch |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.8.2015 do 26.6.2020 |
Adresa | Biskupcova 1868/93, 13000 Praha |
Jméno | Mgr. Pavel Vávra |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 8.12.2017 do 16.5.2019 |
Adresa | Běchorská 1017/1, 19300 Praha |
Jméno | Ing. Jaromír Beran CSc. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.8.2015 do 19.12.2018 |
Adresa | Štíbrova 1215/14, 18200 Praha |
Jméno | Pavel Vávra |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 2.8.2013 do 8.12.2017 |
Adresa | Běchorská 1017/1, 19300 Praha |
Jméno | Ing. Václav Sklenička CSc. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.4.2012 do 25.8.2015 |
Adresa | Botevova 3103/17, 14300 Praha |
Jméno | Ing. Jan Lachman |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.12.2013 do 25.8.2015 |
Adresa | 39, 51265 Všeň |
Jméno | Ing. Marek Brosch |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.4.2009 do 3.12.2013 |
Adresa | Biskupcova 1868/93, 13000 Praha |
Jméno | Pavel Vávra |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 20.2.2013 do 2.8.2013 |
Adresa | Běchorská 1017/1, 19300 Praha |
Jméno | Mgr. Pavel Vávra |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 25.2.2011 do 20.2.2013 |
Adresa | Běchorská 1017/1, 19300 Praha |
Jméno | Ing. Václav Sklenička CSc. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.12.2006 do 26.4.2012 |
Adresa | Botevova 3103/17, 14300 Praha |
Jméno | Mgr. Pavel Vávra |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 21.4.2009 do 25.2.2011 |
Adresa | Osadní 46/39, 17000 Praha |
Jméno | Ing. Petr Dědeček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.12.2006 do 21.4.2009 |
Adresa | 5. května 56, 51101 Turnov |
Jméno | Mgr. Pavel Vávra |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 20.5.2005 do 21.4.2009 |
Adresa | Osadní 46/39, 17000 Praha |
Jméno | Ing. Václav Sklenička CSc. |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 29.1.2002 do 7.12.2006 |
Adresa | Botevova 3103/17, 14300 Praha |
Jméno | Ing. Martin Klodner |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 20.9.2000 do 7.12.2006 |
Adresa | Okružní 2264/33, 67801 Blansko |
Jméno | Mgr. Pavel Vávra |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 9.12.2003 do 20.5.2005 |
Adresa | Osadní 46/39, 17000 Praha |
Jméno | Mgr. Pavel Vávra |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 6.8.1999 do 9.12.2003 |
Adresa | 97, 51244 Rokytnice nad Jizerou |
Jméno | Ing. Jaroslav Vokálek, CSc |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 17.12.1997 do 29.1.2002 |
Adresa | Cyrilovská 196, 25090 Jirny |
Jméno | Mgr. Dušan Sedláček |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 29.2.2000 do 20.9.2000 |
Adresa | Stará Lomnice 1051, 51251 Lomnice nad Popelkou |
Jméno | ing. Petr Zeman |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 17.12.1997 do 29.2.2000 |
Adresa | Stříbrského 685/10, 14900 Praha |
Jméno | Ing. Josef Hrubý |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 17.12.1997 do 6.8.1999 |
Adresa | Na Podkovce 574/11, 14700 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Marek Brosch |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Michael Závěrka |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Lachman Ph. D. |
Výpis dat pro firmu EGU - HV Laboratory a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.