Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu EBZ Hoffmann s.r.o., která sídlí v obci Ostrožská Nová Ves a bylo jí přiděleno IČO 25321820.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o. se sídlem v obci Ostrožská Nová Ves byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Klempířství a oprava karoserií , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Obráběčství , Slévárenství, modelářství , Kovářství, podkovářství , Zámečnictví, nástrojářství .Jméno | Markus Kugel |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.7.2019 |
Adresa | Stockäcker 10 , 88214 Ravensburg |
Jméno | Matúš Vrlík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.8.2022 |
Adresa | Štěpnická 1067, 68606 Uherské Hradiště |
Jméno | Ing. Tomáš Ondříšek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.1.2018 |
Adresa | Hlavní 319, 68609 Uherské Hradiště |
Jméno | Joachim Wieland |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.8.2019 do 1.8.2022 |
Adresa | Wilhelmskirch 604 , 88263 Horgenzell |
Jméno | Lubomír Hoffmann |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.12.2018 do 19.7.2019 |
Adresa | Karlovo náměstí 670/25, 11000 Praha |
Jméno | Lubomír Hoffmann |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.3.2013 do 1.12.2018 |
Adresa | Na Vyhlídce 1696, 68605 Uherské Hradiště |
Jméno | Lubomír Hoffmann |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.3.2013 do 1.12.2018 |
Adresa | Na Vyhlídce 1696, 68605 Uherské Hradiště |
Jméno | Mgr. Marek Hoffmann |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.10.2014 do 17.1.2018 |
Adresa | Slovácká 1712, 68601 Uherské Hradiště |
Jméno | Mgr. Marek Hoffmann |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.10.2014 do 17.1.2018 |
Adresa | Slovácká 1712, 68601 Uherské Hradiště |
Jméno | Lubomír Hoffmann |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.3.2008 do 28.3.2013 |
Adresa | Na hrázi 129, 68722 Ostrožská Nová Ves |
Jméno | Lubomír Hoffmann |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.4.2003 do 14.3.2008 |
Adresa | Na hrázi 129, Ostrožská Nová Ves |
Jméno | Lubomír Hoffmann |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 19.12.1996 do 16.4.2003 |
Adresa | Na hrázi 129, Ostrožská Nová Ves |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Tomáš Ondříšek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Markus Kugel |
Člen statutárního orgánu: | Joachim Wieland |
Výpis dat pro firmu EBZ Hoffmann s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.