Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Easic Net s.r.o. v likvidaci, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 24154431.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Easic Net s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2011. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Jiří Šíp |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 26.7.2019 |
Adresa | Masarykovo náměstí 83, 25164 Mnichovice |
Jméno | Jiří Šíp |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 22.7.2014 do 26.7.2019 |
Adresa | 6, 25164 Mnichovice |
Jméno | Miroslav Kunc |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.4.2014 do 22.7.2014 |
Adresa | Frýdlantská 1297/4, 18200 Praha 8 |
Jméno | Daniel Kraus |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.1.2012 do 8.4.2014 |
Adresa | 44, 25101 Popovičky |
Jméno | Pavel Šohaj |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.9.2011 do 25.1.2012 |
Adresa | 192, 27801 Zlončice |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Šíp |
---|
Výpis dat pro firmu Easic Net s.r.o. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.