Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu E Q U I Bořeň - Svinčice spol. s r.o., která sídlí v obci Lužice a bylo jí přiděleno IČO 44564520.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem E Q U I Boreň - Svinčice spol. s r.o. se sídlem v obci Lužice byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Zednictví , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Eva Vinterová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 11.9.2020 |
Adresa | 43, 43401 Želenice |
Jméno | Josef Miňovský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.11.2016 |
Adresa | 25, 43401 Lužice |
Jméno | Eva Vinterová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.8.2014 do 11.9.2020 |
Adresa | 7, 43401 Želenice |
Jméno | Jaroslav Podolan |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.8.2014 do 9.2.2017 |
Adresa | 95, 43524 Lužice |
Jméno | Jaroslav Podolan |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.8.2014 do 9.2.2017 |
Adresa | 95, 43524 Lužice |
Jméno | Hana Trunschková |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.8.2014 do 3.11.2016 |
Adresa | 15, 43401 Lužice |
Jméno | Hana Trunschková |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.8.2014 do 3.11.2016 |
Adresa | 15, 43401 Lužice |
Jméno | Jaroslav Podolan |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 13.6.1996 do 18.8.2014 |
Adresa | , Lužice čp. 95 |
Jméno | Eva Vinterová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 12.9.2000 do 18.8.2014 |
Adresa | , Liběšice čp. 7 |
Jméno | Hana Trunschková |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 12.9.2000 do 18.8.2014 |
Adresa | , Svinčice čp. 15 |
Jméno | Ing. Miroslav Malý |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 27.2.1992 do 12.9.2000 |
Adresa | Pod vinicí 116 , Most - Čepirohy |
Jméno | Josef Miňovský |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 19.12.1997 do 12.9.2000 |
Adresa | , Svinčice čp. 25 |
Jméno | Hana Trunschková |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 27.2.1992 do 19.12.1997 |
Adresa | , Lužice - Svinčice čp.15 |
Člen statutárního orgánu: | Eva Vinterová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Josef Miňovský |
Výpis dat pro firmu E Q U I Bořeň - Svinčice spol. s r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.