Družstvo ARSENAL GROUP, v likvidaci Ústí nad Labem IČO: 25449591
Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Družstvo ARSENAL GROUP, v likvidaci,
která sídlí v obci Ústí nad Labem a bylo jí přiděleno IČO 25449591.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz)
včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Družstvo ARSENAL GROUP
se sídlem v obci Ústí nad Labem
byla založena v roce 2002.
Společnost je stále aktivní.
V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob.
Společnost podniká v oboru
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
.
Vedení firmy Družstvo ARSENAL GROUP, v likvidaci IČO: 25449591
Statutární orgán dle Obchodního rejstříku
Jméno
Ivan Puškaš
Funkce
Předseda představenstva
Ve funkci
od 8.9.2021
Adresa
Žežická 686/5, 40007 Ústí nad Labem
Jméno
Volodymyr Pastukhov
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 29.10.2015
Adresa
Děčínská 67/74, 40003 Ústí nad Labem
Jméno
Olga Pestryakova
Funkce
Místopředseda představenstva
Ve funkci
od 29.10.2015
Adresa
86, 41002 Lhotka nad Labem
Jméno
Ivan Puškaš
Funkce
Předseda představenstva
Ve funkci
od 12.1.2018do 8.9.2021
Adresa
Sociální péče 2768/4, 40011 Ústí nad Labem
Jméno
Ivan Ivanovyč Puškaš
Funkce
Předseda představenstva
Ve funkci
od 20.12.2017do 12.1.2018
Adresa
Sociální péče 2768/4, 40011 Ústí nad Labem
Jméno
Ivan Ivanovyč Puškaš
Funkce
Předseda představenstva
Ve funkci
od 20.12.2017do 12.1.2018
Adresa
Sociální péče 2768/4, 40011 Ústí nad Labem
Jméno
Ivan Ivanovyč Puškaš
Funkce
Předseda představenstva
Ve funkci
od 21.11.2017do 20.12.2017
Adresa
Stavbařů 2823/2, 40011 Ústí nad Labem
Jméno
Ivan Ivanovyč Puškaš
Funkce
Předseda představenstva
Ve funkci
od 21.11.2017do 20.12.2017
Adresa
Stavbařů 2823/2, 40011 Ústí nad Labem
Jméno
Ivan Pushkash
Funkce
Předseda představenstva
Ve funkci
od 29.10.2015do 21.11.2017
Adresa
Sociální péče 2768/4, 40011 Ústí nad Labem
Jméno
Ivan Pushkash
Funkce
Předseda představenstva
Ve funkci
od 29.10.2015do 21.11.2017
Adresa
Sociální péče 2768/4, 40011 Ústí nad Labem
Jméno
Olga Pestryakova
Funkce
Místopředseda představenstva
Ve funkci
od 3.6.2002do 29.10.2015
Adresa
, Šengelia 5/114, Cherson, Ukrajina, bytem v ČR: Děčínská 74, Ústí nad Labem - Střekov, 400 03
Jméno
Volodymyr Pastukhov
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 3.6.2002do 29.10.2015
Adresa
, Komkova 76B, Cherson, Ukrajina, bytem v ČR: Děčínská 74, Ústí nad Labem - Střekov, 400 03
Jméno
Ivan Pushkash
Funkce
Předseda představenstva
Ve funkci
od 3.6.2002do 29.10.2015
Adresa
, Ivana Franka 60, Velikáne Komiaty, Zakarpatská obl., Ukrajina, bytem v ČR: Děčínská 74, Ústí nad Labem - Střekov, 400 03
Výpis dat pro firmu Družstvo ARSENAL GROUP, v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.