Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu DOTin s.r.o., která sídlí v obci České Budějovice a bylo jí přiděleno IČO 28148673.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem DOTin s.r.o. se sídlem v obci České Budějovice byla založena v roce 2012. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Vladimíra Kubišová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.5.2024 |
Adresa | Demlova 265/12, 61300 Brno |
Jméno | Ing. Radoslav Kubiš |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.12.2021 |
Adresa | 152, 75144 Polkovice |
Jméno | Jana Macháčková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.8.2022 do 10.5.2024 |
Adresa | 101, 68341 Bohdalice-Pavlovice |
Jméno | Jana Macháčková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.2.2019 do 6.8.2022 |
Adresa | 103, 68501 Bohaté Málkovice |
Jméno | Ing. Radoslav Kubiš |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.11.2020 do 16.12.2021 |
Adresa | Smetanova 1238/16, 76701 Kroměříž |
Jméno | Marek Pavelec |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.7.2017 do 2.11.2020 |
Adresa | Martínkovská 175, 38273 Vyšší Brod |
Jméno | Bc. Roman Janeček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.7.2016 do 26.3.2018 |
Adresa | Hlavní 92, 66461 Rajhradice |
Jméno | Jiří Tylšar |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.7.2016 do 8.7.2017 |
Adresa | 42, 68341 Bohdalice-Pavlovice |
Jméno | Bc. Roman Janeček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.2.2015 do 13.7.2016 |
Adresa | 27, 38241 Soběnov |
Jméno | Ing. Jakub Nováček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.4.2015 do 1.7.2016 |
Adresa | tř. 28. října 1482/7, 37001 České Budějovice |
Jméno | Ing. Marek Pavelec |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.3.2016 do 1.7.2016 |
Adresa | Martínkovská 175, 38273 Vyšší Brod |
Jméno | Ing. Jakub Nováček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.12.2012 do 12.4.2015 |
Adresa | Vřesová 650/23, 37001 České Budějovice |
Jméno | Bc. Roman Janeček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.12.2012 do 13.2.2015 |
Adresa | Otavská 1063/8, 37011 České Budějovice |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vladimíra Kubišová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Radoslav Kubiš |
Výpis dat pro firmu DOTin s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.