Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu DOPEN s.r.o., která sídlí v obci Most a bylo jí přiděleno IČO 04940717.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Bohemia Candle s.r.o. se sídlem v obci Most byla založena v roce 2016. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Vodoinstalatérství, topenářství , Zednictví , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Petr Kožíšek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 25.2.2023 |
Adresa | Prokopa Holého 3448/2a, 43401 Most |
Jméno | Ing. Petr Kožíšek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.2.2020 do 25.2.2023 |
Adresa | tř. Budovatelů 2929/152, 43401 Most |
Jméno | Petr Brázda |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 20.9.2016 do 18.2.2020 |
Adresa | Rájec 330, 40336 Tisá |
Jméno | Marek Česal |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 29.3.2016 do 20.9.2016 |
Adresa | Bratislavská 2285/20, 40001 Ústí nad Labem |
Jméno | Marek Česal |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 29.3.2016 do 20.9.2016 |
Adresa | Bratislavská 2285/20, 40001 Ústí nad Labem |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Kožíšek |
---|
Výpis dat pro firmu DOPEN s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.