Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Dividend ČB, v.o.s. v likvidaci, která sídlí v obci Tábor a bylo jí přiděleno IČO 25150138.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Dividend ČB, v.o.s. se sídlem v obci Tábor byla založena v roce 1996. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podnikala v oboru Hostinská činnost .Jméno | Martin Pečinka |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 6.1.2017 |
Adresa | Třebotovice 2437, 37006 České Budějovice |
Jméno | Martin Pečinka |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 10.1.2016 |
Adresa | nám. Přemysla Otakara II. 2/2, 37001 České Budějovice |
Jméno | Martin Pečinka |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 10.1.2016 do 6.1.2017 |
Adresa | nám. Přemysla Otakara II. 2/2, 37001 České Budějovice |
Jméno | Martin Pečinka |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 22.12.2003 do 10.1.2016 |
Adresa | B.Kafky 38/1346, 37007 České Budějovice |
Jméno | Martin Pečinka |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 6.5.1996 do 22.12.2003 |
Adresa | Bezdrevská 35, 37011 České Budějovice |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Tupý |
---|
Výpis dat pro firmu Dividend ČB, v.o.s. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.