Divadelní spolek J. K. TYL Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou IČO: 45598592
Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Divadelní spolek J. K. TYL Lomnice nad Popelkou,
která sídlí v obci Lomnice nad Popelkou a bylo jí přiděleno IČO 45598592.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz)
včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Divadelní spolek J.K.TYL
se sídlem v obci Lomnice nad Popelkou
byla založena v roce 2014.
Společnost je stále aktivní.
V jejím vedení se dosud vystřídalo 6 osob.
Společnost podniká v oboru
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
.
Vedení firmy Divadelní spolek J. K. TYL Lomnice nad Popelkou IČO: 45598592
Statutární orgán dle Obchodního rejstříku
Jméno
Petr Sádek
Funkce
Místopředseda výboru
Ve funkci
od 12.8.2023
Adresa
Janďourkova 1447, 51251 Lomnice nad Popelkou
Jméno
Lidmila Mrázková
Funkce
člen výboru
Ve funkci
od 6.1.2022
Adresa
Vladimíra Mikuleho 912, 51251 Lomnice nad Popelkou
Jméno
Petr Nožička
Funkce
Člen výboru
Ve funkci
od 6.1.2023
Adresa
44, 51251 Lomnice nad Popelkou
Jméno
Veronika Nožičková
Funkce
Člen výboru
Ve funkci
od 6.1.2023
Adresa
44, 51251 Lomnice nad Popelkou
Jméno
Libuše Mikešová
Funkce
člen výboru
Ve funkci
od 5.1.2021
Adresa
Josefa Jana Fučíka 1080, 51251 Lomnice nad Popelkou
Jméno
Josef Šimek
Funkce
Člen výboru
Ve funkci
od 5.1.2021
Adresa
Šlechtova 925, 51251 Lomnice nad Popelkou
Jméno
Josef Šimek
Funkce
Předseda výboru
Ve funkci
od 5.1.2021
Adresa
Jilemnická 331, 51251 Lomnice nad Popelkou
Jméno
Petr Sádek
Funkce
Místopředseda výboru
Ve funkci
od 5.1.2021do 12.8.2023
Adresa
K Babylonu 1306, 51251 Lomnice nad Popelkou
Jméno
Veronika Nožičková
Funkce
Člen výboru
Ve funkci
od 4.9.2022do 6.1.2023
Adresa
K Babylonu 1306, 51251 Lomnice nad Popelkou
Jméno
Petr Nožička
Funkce
Člen výboru
Ve funkci
od 5.1.2021do 6.1.2023
Adresa
Jičínská 521, 51251 Lomnice nad Popelkou
Jméno
Veronika Sádková
Funkce
Člen výboru
Ve funkci
od 5.1.2021do 4.9.2022
Adresa
K Babylonu 1306, 51251 Lomnice nad Popelkou
Jméno
Lidmila Mrázková
Funkce
člen výboru
Ve funkci
od 5.1.2021do 6.1.2022
Adresa
Vladimíra Mikuleho 912, 51251 Lomnice nad Popelkou
Jméno
Lidmila Mrázková
Funkce
Člen výboru
Ve funkci
od 26.7.2016do 5.1.2021
Adresa
Vladimíra Mikuleho 912, 51251 Lomnice nad Popelkou
Jméno
Vladimíra Duštová
Funkce
Předseda výboru
Ve funkci
od 26.7.2016do 5.1.2021
Adresa
Na Plácku 20, 51251 Lomnice nad Popelkou
Jméno
Ladislav Novák
Funkce
Člen výboru
Ve funkci
od 26.7.2016do 5.1.2021
Adresa
Sportovců 748, 51251 Lomnice nad Popelkou
Jméno
Libuše Mikešová
Funkce
Člen výboru
Ve funkci
od 26.7.2016do 5.1.2021
Adresa
Josefa Jana Fučíka 1080, 51251 Lomnice nad Popelkou
Jméno
Petr Sádek
Funkce
Člen výboru
Ve funkci
od 26.7.2016do 5.1.2021
Adresa
K Babylonu 1306, 51251 Lomnice nad Popelkou
Jméno
Josef Šimek
Funkce
Místopředseda výboru
Ve funkci
od 26.7.2016do 5.1.2021
Adresa
Jilemnická 331, 51251 Lomnice nad Popelkou
Jméno
Renata Tomešová
Funkce
Člen výboru
Ve funkci
od 26.7.2016do 5.1.2021
Adresa
Gen. Ludvíka Svobody 1200, 51251 Lomnice nad Popelkou
Výpis dat pro firmu Divadelní spolek J. K. TYL Lomnice nad Popelkou obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.