Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu DIPLOMAT Consulting s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25603523.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem OLNI NNO, s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Oleg Jastrebov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.5.2019 |
Adresa | Běhounkova 2453/49, 15800 Praha |
Jméno | Nina Jastrebová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.9.2022 |
Adresa | Nušlova 2295/55, 15800 Praha |
Jméno | Nina Jastrebová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.8.2022 do 14.9.2022 |
Adresa | Sluneční náměstí 2580/13, 15800 Praha |
Jméno | Nina Jastrebová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.8.2022 do 24.8.2022 |
Adresa | Sluneční náměstí 2580/13, 15800 Praha |
Jméno | Nina Viktorovna Jastrebova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.2022 do 8.8.2022 |
Adresa | Sluneční náměstí 2580/13, 15800 Praha |
Jméno | Nina Iastrebova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.3.2016 do 10.6.2022 |
Adresa | Nušlova 2295/55, 15800 Praha |
Jméno | Oleg Jastrebov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.4.2019 do 15.5.2019 |
Adresa | Sluneční náměstí 2580/13, 15800 Praha |
Jméno | Oleg Nikolajevič Jastrebov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.3.2019 do 10.4.2019 |
Adresa | Sluneční náměstí 2580/13, 15800 Praha |
Jméno | Oleg Iastrebov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.3.2016 do 21.3.2019 |
Adresa | Běhounkova 2453/49, 15800 Praha |
Jméno | Oleg Iastrebov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.6.2005 do 14.3.2016 |
Adresa | Janského 2509/101, 15500 Praha 5 |
Jméno | Nina Iastrebova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.6.2005 do 14.3.2016 |
Adresa | Janského 2509/101, 15500 Praha 5 |
Jméno | Nina Iastrebova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.11.2002 do 15.6.2005 |
Adresa | Janského 2509/101, 15500 Praha 5 |
Jméno | Oleg Iastrebov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.12.2002 do 15.6.2005 |
Adresa | Janského 2509/101, 15500 Praha 5 |
Jméno | Oleg Iastrebov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.11.2002 do 30.12.2002 |
Adresa | Janského 2509/101, 15500 Praha 5 |
Jméno | Nina Iastrebova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.1.2002 do 27.11.2002 |
Adresa | Janského 2509/101, 15500 Praha 5 |
Jméno | Nina Iastrebova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.12.1999 do 23.1.2002 |
Adresa | Fr.Malíka 1017, Most |
Jméno | Nina Iastrebova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.6.1998 do 15.12.1999 |
Adresa | Limuzská 10, Praha 10 |
Jméno | Vladimíra Marešová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.8.1997 do 16.6.1998 |
Adresa | Vratislavská 385/49, 18100 Praha 8 |
Člen statutárního orgánu: | Nina Iastrebova |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Oleg Jastrebov |
Výpis dat pro firmu DIPLOMAT Consulting s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.