Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Dialab spol. s r.o., která sídlí v obci Praha 5 a bylo jí přiděleno IČO 14889200.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ALPHA DIALAB, spol. s r.o. se sídlem v obci Praha 5 byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Vojtěch Votoček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.2.2024 |
Adresa | Dukelských hrdinů 904/44, 17000 Praha |
Jméno | Ing. Štefan Matúš |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.2.2024 |
Adresa | 110, 27401 Knovíz |
Jméno | Ing. Robert Ludvík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.2.2023 do 29.2.2024 |
Adresa | Farářství 1775/9, 50002 Hradec Králové |
Jméno | Ing. Milan Plavčan |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 13.1.2016 do 29.2.2024 |
Adresa | Na Vyhlídce 850, 25168 Sulice |
Jméno | Murat Estelik |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.4.2006 do 1.2.2023 |
Adresa | , Johannesstr. 4, 2344 Maria Enzersdorf |
Jméno | Ing. Milan Plavčan |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 25.4.2006 do 13.1.2016 |
Adresa | Na Vyhlídce 850, 25168 Sulice |
Jméno | Walter Krenn |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 8.3.1999 do 25.4.2006 |
Adresa | Pražská 151, 25202 Jíloviště |
Jméno | Ing. Milan Plavčan |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 30.12.1994 do 25.4.2006 |
Adresa | Dreyerova 640/13, 15200 Praha |
Jméno | Ing. Walter Krenn |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 14.10.1992 do 30.12.1994 |
Adresa | Hagenauertalstrasse 11 a , trvale byt. A-2371 Hinterbrühl |
Jméno | Paul Botan |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 14.10.1992 do 27.10.1993 |
Adresa | Hofműhl Gasse 13/2/6 , trvale bytem A-1060 Wien |
Jméno | Ing. Walter Krenn |
---|---|
Funkce | Generální ředitel |
Ve funkci | od 21.12.1990 do 14.10.1992 |
Adresa | J. Strauss Passe 41 , 2340 Mödling |
Jméno | Paul Botan |
---|---|
Funkce | Generální ředitel |
Ve funkci | od 21.12.1990 do 14.10.1992 |
Adresa | Hofműhl Gasse 13/2/6 , 1060 Wien |
Jméno | Ing. Milan Plavčan |
---|---|
Funkce | Obchodní ředitel |
Ve funkci | od 21.12.1990 do 14.10.1992 |
Adresa | Dreyerova 640/13, 15200 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vojtěch Votoček |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Štefan Matúš |
Výpis dat pro firmu Dialab spol. s r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.