Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Decpka International SE, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 24224596.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Gravis Prague SE se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2012. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Adam Křikava |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.4.2022 do 6.5.2023 |
Adresa | Havlíčkova 1026/6, 11000 Praha |
Jméno | Bedřich Vít Dipl. Mgmt., MBA |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.9.2016 do 1.4.2022 |
Adresa | Stržiště 332/5, 28922 Lysá nad Labem |
Jméno | Martin Peka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.5.2013 do 1.9.2016 |
Adresa | Mendelova 556/7, 14900 Praha |
Jméno | Martin Peka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.5.2013 do 1.9.2016 |
Adresa | Mendelova 556/7, 14900 Praha |
Jméno | JUDr. Vladimíra Pajerová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.2.2012 do 30.5.2013 |
Adresa | Myslíkova 17, 11000 Praha 1 |
Člen statutárního orgánu: | Bedřich Vít Dipl. Mgmt |
---|
Výpis dat pro firmu Decpka International SE obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.