Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu DATEC-Consulting a.s., která sídlí v obci Praha 3 a bylo jí přiděleno IČO 25507281.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem DATEC Czech Republic a.s. se sídlem v obci Praha 3 byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | MUDr. Eva Hegmonová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.3.2017 |
Adresa | Kostelecká 484, 76314 Zlín |
Jméno | Bc. Jiří Hegmon |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.12.2016 |
Adresa | 354, 76311 Lípa |
Jméno | Ing. Jindřich Hegmon |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 6.9.2016 |
Adresa | 31, 27023 Křivoklát |
Jméno | Lucie Eidová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.9.2016 do 9.3.2017 |
Adresa | Paseky 672, 76311 Želechovice nad Dřevnicí |
Jméno | Bc. Jiří Hegmon |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.9.2016 do 21.12.2016 |
Adresa | Sokolská 3924, 76001 Zlín |
Jméno | Peter Semančík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.2.2014 do 6.9.2016 |
Adresa | Jetelová 541, 76314 Zlín |
Jméno | Ing. Jindřich Hegmon |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 3.2.2014 do 6.9.2016 |
Adresa | 31, 27023 Křivoklát |
Jméno | Bc. Jiří Hegmon |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.2.2014 do 6.9.2016 |
Adresa | Sokolská 3924, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Peter Semančík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.9.2008 do 3.2.2014 |
Adresa | Jetelová 541, 76314 Zlín |
Jméno | Bc. Jiří Hegmon |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.7.2010 do 3.2.2014 |
Adresa | Sokolská 3924, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Jindřich Hegmon |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 7.12.2010 do 3.2.2014 |
Adresa | Kostelecká 484, 76314 Zlín |
Jméno | Ing. Jindřich Hegmon |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.11.2010 do 7.12.2010 |
Adresa | Kostelecká 484, 76314 Zlín |
Jméno | Ing. Jindřich Hegmon |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 17.11.1997 do 6.11.2010 |
Adresa | Kostelecká 484, 76314 Zlín |
Jméno | Karel Vydra |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.3.2004 do 9.7.2010 |
Adresa | Lesní čtvrť , Zlín |
Jméno | Ing. Monika Semančíková |
---|---|
Funkce | členka představenstva |
Ve funkci | od 17.3.2004 do 18.9.2008 |
Adresa | Jetelová 541, 76314 Zlín |
Jméno | Roman Křištof |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.11.1997 do 16.3.2007 |
Adresa | Šafaříkova 174, 75701 Valašské Meziříčí |
Jméno | Ivana Staňková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.11.1997 do 17.3.2004 |
Adresa | Na Výsluní 312, 76001 Zlín |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jindřich Hegmon |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Eva Hegmonová |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Hegmon |
Výpis dat pro firmu DATEC-Consulting a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.