Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu DAKLS, s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25640062.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem DAKLS, s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1998. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Geoffrey Byron Engel Klimko |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 24.2.2015 |
Adresa | Korunní 1251/48, 12000 Praha |
Jméno | Geoffrey Byron Engel Klimko |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 6.2.2015 do 24.2.2015 |
Adresa | Korunní 1251/48, 12000 Praha 2 |
Jméno | Geoffrey Byron Engel |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.4.2013 do 6.2.2015 |
Adresa | Korunní 1251/48, 12000 Praha 2 |
Jméno | Robert Brian Wilson |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.9.2013 do 6.2.2015 |
Adresa | Hošťálkova 392/1d, 16900 Praha 6 |
Jméno | Geoffre Byron Engel Klimko |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 6.2.2015 do 6.2.2015 |
Adresa | Korunní 1251/48, 12000 Praha |
Jméno | Jan Eisenstein |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.9.2011 do 22.4.2013 |
Adresa | Revoluční 334, 27307 Vinařice |
Jméno | Sofia Lukin |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.11.2010 do 23.9.2011 |
Adresa | Kodaňská 1007/40, 10100 Praha 10 |
Jméno | Alexandr Klimko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.9.2006 do 25.11.2010 |
Adresa | Brabcová 1959, 14700 Praha 4 |
Jméno | Alexandre Klimko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.3.1999 do 13.9.2006 |
Adresa | Vršovické nám. 4, Praha 10 |
Jméno | Alexandre Klimko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.11.1998 do 17.3.1999 |
Adresa | Čáslavská 5/6, Praha 3 |
Jméno | Marek Konečný |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.1.1998 do 25.11.1998 |
Adresa | Mezi Školami 2334/8, 15000 Praha 5 |
Člen statutárního orgánu: | Geoffrey Byron Engel Klimko |
---|
Výpis dat pro firmu DAKLS, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.