Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu D T D, spol. s r. o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 44792000.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem D T D, spol. s r. o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Projektová činnost ve výstavbě .Jméno | Jiří Dvořáček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.9.2016 |
Adresa | Na pěšině 970/9, 18400 Praha |
Jméno | Jiří Dvořáček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.12.2010 do 14.9.2016 |
Adresa | Na Pěšině 970/9, 18400 Praha 8 |
Jméno | Jiří Dvořáček |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 10.12.1991 do 29.12.2010 |
Adresa | 1. pluku 21, 18600 Praha 8 |
Jméno | Zdeněk Tichý |
---|---|
Funkce | společníci |
Ve funkci | od 10.12.1991 do 29.12.2010 |
Adresa | Na lysinách 57, 14700 Praha 4 |
Jméno | Leoš Ditrich |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 10.12.1991 do 17.1.1996 |
Adresa | Krásného 4/353, 16200 Praha 6 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Dvořáček |
---|
Výpis dat pro firmu D T D, spol. s r. o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.