Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu CzechPak Manufacturing, s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 28395689.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem CzechPak Manufacturing, s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2008. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Michael Heilig |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.5.2022 |
Adresa | Zugerstrasse 49 , 6314 Unterägeri |
Jméno | Armand Baudry |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.10.2022 |
Adresa | 7 rue du Bel Air , 92150 Suresnes |
Jméno | Ira Walter Schlussel |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.9.2017 |
Adresa | 1632 Grove Ave , Highland Park |
Jméno | Olivier Bouret |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.9.2017 do 20.10.2022 |
Adresa | rue de la Cote 33 , 2000 Neuchatel |
Jméno | Stéphane Parisod |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.10.2020 do 25.5.2022 |
Adresa | Avenue Reverdil 8 , 1260 Nyon |
Jméno | Pierre Bellières |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.5.2018 do 13.10.2020 |
Adresa | 3 Allée du Rionzi , 1028 Préverenges |
Jméno | Eric Buser |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.9.2012 do 22.5.2018 |
Adresa | Chemin de la Petite-Thielle 12, 2525 Le Landeron |
Jméno | Eric Buser |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.9.2012 do 22.5.2018 |
Adresa | Chemin de la Petite-Thielle 12, 2525 Le Landeron |
Jméno | John Edmund Ulaszek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 19.11.2015 do 19.9.2017 |
Adresa | Sterling Circle 330 , Cary |
Jméno | Peter Verhaeghe |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.8.2009 do 19.9.2017 |
Adresa | Wilgenbaan 4, 1850 , Grimbergen |
Jméno | Peter Verhaeghe |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.8.2009 do 19.9.2017 |
Adresa | Wilgenbaan 4, 1850 , Grimbergen |
Jméno | John Edmund Ulaszek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 19.11.2015 do 19.9.2017 |
Adresa | Sterling Circle 330 , Cary |
Jméno | Paul Francis Murphy |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 5.1.2016 do 6.4.2016 |
Adresa | Hill Road 36 , Stillwater |
Jméno | Douglas Wayne Cherry |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 5.1.2016 do 6.4.2016 |
Adresa | S. Garfield 305 , Hinsdale |
Jméno | Rich Mewborn |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.7.2011 do 5.1.2016 |
Adresa | , Naperville, Hector Lane 3652, 60564, Illinois |
Jméno | Rich Mewborn |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.7.2011 do 5.1.2016 |
Adresa | , Naperville, Hector Lane 3652, 60564, Illinois |
Jméno | Ing. Jiří Mach |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.8.2009 do 30.5.2014 |
Adresa | Stará 2520/45, 40001 Ústí nad Labem |
Jméno | Petr Hudský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.6.2010 do 30.5.2014 |
Adresa | Tolstého 1251, 40003 Ústí nad Labem |
Jméno | Hugues Pitre |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.8.2009 do 4.9.2013 |
Adresa | , Paříž, rue notre Dame des Champs 56, 75006 |
Jméno | Angelo Di Benedetto |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.3.2010 do 6.9.2012 |
Adresa | Schutzenmatte 21, 3280 Murten |
Jméno | Ricardo Schmidt |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.8.2009 do 20.7.2011 |
Adresa | , Buenos Aires, Campana, Liniers 992, 2804 |
Jméno | Paul Graham |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.8.2009 do 25.3.2010 |
Adresa | , Auvenier, Chemin des Rochettes 38, 2012 |
Jméno | Ing. Jiří Tyl |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.8.2009 do 17.3.2010 |
Adresa | Zahradní 187, 41301 Vědomice |
Jméno | Steven Niemi |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.3.2009 do 19.8.2009 |
Adresa | Orchard Ave. 402, 60543 Oswego |
Jméno | Keith Bottoms |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.3.2009 do 19.8.2009 |
Adresa | Callista Dr. 8264, 60423 Frankfort |
Jméno | Julie Wool |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.3.2009 do 19.8.2009 |
Adresa | S.Washington 704, 60126 Elmhurst |
Jméno | Aitor Andres |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.5.2008 do 31.3.2009 |
Adresa | , Neuchatel,Espace de L´Europe 16,2000 |
Člen statutárního orgánu: | Ira Walter Schlussel |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Olivier Bouret |
Člen statutárního orgánu: | Stéphane Parisod |
Výpis dat pro firmu CzechPak Manufacturing, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.