Czech Rocket Society z. s. Pardubice IČO: 11861126
Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Czech Rocket Society z. s.,
která sídlí v obci Pardubice a bylo jí přiděleno IČO 11861126.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz)
včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Czech Rocket Society z. s.
se sídlem v obci Pardubice
byla založena v roce 2021.
Společnost je stále aktivní.
V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob.
Společnost podniká v oboru
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
.
Vedení firmy Czech Rocket Society z. s. IČO: 11861126
Statutární orgán dle Obchodního rejstříku
Jméno
Vojtěch Filipi
Funkce
Předseda
Ve funkci
od 4.11.2023
Adresa
Polní 358, 53003 Pardubice
Jméno
Ing. Albert Bouchal
Funkce
Místopředseda
Ve funkci
od 4.11.2023
Adresa
Jasanová 1491, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Jméno
Ota Michálek
Funkce
Tajemník
Ve funkci
od 4.11.2023
Adresa
Vodárenská 592, 72526 Ostrava
Jméno
Bc. Viktor Hejlíček
Funkce
PR manžer
Ve funkci
od 4.11.2023
Adresa
108, 37701 Dolní Pěna
Jméno
David Rudolf
Funkce
Finanční manažer
Ve funkci
od 4.11.2023
Adresa
Na průhonu 868/42, 18100 Praha
Jméno
Vojtěch Filipi
Funkce
Místopředseda
Ve funkci
od 15.10.2022do 4.11.2023
Adresa
Polní 358, 53003 Pardubice
Jméno
Ing. Ondřej Ballada
Funkce
Tajemník
Ve funkci
od 15.10.2022do 4.11.2023
Adresa
Žižkovo náměstí 137, 27101 Nové Strašecí
Jméno
Ing. Albert Bouchal
Funkce
Předseda
Ve funkci
od 15.10.2022do 4.11.2023
Adresa
Jasanová 1491, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Jméno
Bc. Jan Němec
Funkce
PR manažer
Ve funkci
od 15.10.2022do 4.11.2023
Adresa
Na vrcholu 2480/14, 13000 Praha
Jméno
Kryštof Hájek
Funkce
Finanční manažer
Ve funkci
od 15.10.2022do 4.11.2023
Adresa
Kladenská 25, 27345 Hřebeč
Jméno
Anna Muchová
Funkce
Manažer pro komunikaci a vnější záležitosti
Ve funkci
od 17.3.2022do 15.10.2022
Adresa
Smolenská 261/23, 10100 Praha
Jméno
Ing. Ondřej Ballada
Funkce
Tajemník
Ve funkci
od 17.3.2022do 15.10.2022
Adresa
Žižkovo náměstí 137, 27101 Nové Strašecí
Jméno
Ing. Albert Bouchal
Funkce
Finanční manažer
Ve funkci
od 17.3.2022do 15.10.2022
Adresa
Jasanová 1491, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Jméno
Jiří Kovář
Funkce
Předseda
Ve funkci
od 13.10.2021do 15.10.2022
Adresa
Za Humny 636, 53304 Sezemice
Jméno
Vojtěch Filipi
Funkce
Místopředseda
Ve funkci
od 13.10.2021do 15.10.2022
Adresa
Polní 358, 53003 Pardubice
Jméno
Albert Bouchal
Funkce
Pokladník
Ve funkci
od 13.10.2021do 17.3.2022
Adresa
Jasanová 1491, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Výpis dat pro firmu Czech Rocket Society z. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.