Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu CZECH BUILDING s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25015249.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem PASTA ALA s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1997. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování .Jméno | Ing. Miloslav Přibyl |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.9.2022 |
Adresa | Pod Doubravkou 2898/33, 41501 Teplice |
Jméno | Ing. Miloslav Přibyl |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.3.2007 do 8.9.2022 |
Adresa | Pod Doubravkou 2898/33, Teplice |
Jméno | Ing. Zdeněk Hamáček |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 24.1.1997 do 30.3.2007 |
Adresa | Písečná 2991/1, 41501 Teplice |
Jméno | Pavlo Pavlovyč Berdar |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 27.9.2004 do 30.3.2007 |
Adresa | , Jetřichovice - Vysoká Lípa 101 |
Jméno | Jana Hašková |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 24.1.1997 do 11.4.2000 |
Adresa | Novákova 1390/8, 41501 Teplice |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Miloslav Přibyl |
---|
Výpis dat pro firmu CZECH BUILDING s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.