Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Cvinger bus s.r.o., která sídlí v obci Nejdek a bylo jí přiděleno IČO 26370336.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Cvinger bus s.r.o. se sídlem v obci Nejdek byla založena v roce 2004. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Opravy silničních vozidel , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Truhlářství, podlahářství .Jméno | Nikola Cvinger |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.9.2017 |
Adresa | náměstí Karla IV. 123, 36221 Nejdek |
Jméno | Jindřich Cvinger |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 29.8.2013 |
Adresa | Letná 282, 36221 Nejdek |
Jméno | Nikola Cvinger |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.11.2016 |
Adresa | Bratří Čapků 552, 36221 Nejdek |
Jméno | Nikola Cvinger |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.11.2016 do 13.9.2017 |
Adresa | Bratří Čapků 552, 36221 Nejdek |
Jméno | Nikola Cvinger |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.3.2005 do 10.11.2016 |
Adresa | Bratří Čapků 552, 36221 Nejdek |
Jméno | Jindřich Cvinger |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 24.3.2004 do 29.8.2013 |
Adresa | Letná 282, 36221 Nejdek |
Jméno | Nikola Cvinger |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 24.3.2004 do 16.3.2005 |
Adresa | Šumperská 382, 19900 Praha-Letňany |
Člen statutárního orgánu: | Jindřich Cvinger |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Nikola Cvinger |
Výpis dat pro firmu Cvinger bus s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.