Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu CREDITAS Real Estate Management s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 06593739.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem SAND House s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2017. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Projektová činnost ve výstavbě , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Simona Kulhánková |
---|---|
Funkce | člen rady jednatelů |
Ve funkci | od 15.12.2022 |
Adresa | Za skalkou 1504/22, 14700 Praha |
Jméno | Jiří Vajner |
---|---|
Funkce | předseda rady jednatelů |
Ve funkci | od 15.12.2022 |
Adresa | Kozáková 124/12, 10400 Praha |
Jméno | Jiří Hrouda |
---|---|
Funkce | předseda rady jednatelů |
Ve funkci | od 19.10.2022 do 15.12.2022 |
Adresa | Za zámečkem 1038/1c, 15800 Praha |
Jméno | Ing. Jaroslav Vondřička |
---|---|
Funkce | člen rady jednatelů |
Ve funkci | od 29.6.2021 do 15.12.2022 |
Adresa | Štorkánova 3235/14, 15000 Praha |
Jméno | Ing. Simona Kulhánková |
---|---|
Funkce | člen rady jednatelů |
Ve funkci | od 29.6.2021 do 15.12.2022 |
Adresa | Za skalkou 1504/22, 14700 Praha |
Jméno | Jiří Hrouda |
---|---|
Funkce | předseda rady jednatelů |
Ve funkci | od 29.6.2021 do 19.10.2022 |
Adresa | Brdičkova 1920/3, 15500 Praha |
Jméno | Jiří Hrouda |
---|---|
Funkce | člen rady jednatelů |
Ve funkci | od 23.1.2019 do 29.6.2021 |
Adresa | Brdičkova 1920/3, 15500 Praha |
Jméno | Ing. Jaroslav Vondřička |
---|---|
Funkce | předseda rady jednatelů |
Ve funkci | od 1.4.2019 do 29.6.2021 |
Adresa | Štorkánova 3235/14, 15000 Praha |
Jméno | Ing. Jaroslav Vondřička |
---|---|
Funkce | člen rady jednatelů |
Ve funkci | od 20.9.2018 do 1.4.2019 |
Adresa | Štorkánova 3235/14, 15000 Praha |
Jméno | Ing. Karel Hubáček |
---|---|
Funkce | člen rady jednatelů |
Ve funkci | od 20.9.2018 do 23.1.2019 |
Adresa | Baarova 317/26, 78335 Olomouc |
Jméno | Ing. Karel Hubáček |
---|---|
Funkce | člen rady jednatelů |
Ve funkci | od 20.9.2018 do 23.1.2019 |
Adresa | Baarova 317/26, 78335 Olomouc |
Jméno | Ing. Karel Hubáček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.7.2018 do 20.9.2018 |
Adresa | Baarova 317/26, 78335 Olomouc |
Jméno | Ing. Jaroslav Vondřička |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.7.2018 do 20.9.2018 |
Adresa | Štorkánova 3235/14, 15000 Praha |
Jméno | Ing. Karel Hubáček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.7.2018 do 20.9.2018 |
Adresa | Baarova 317/26, 78335 Olomouc |
Jméno | Ing. Jaroslav Vondřička |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.7.2018 do 20.9.2018 |
Adresa | Štorkánova 3235/14, 15000 Praha |
Jméno | Mgr. Jan Lustig |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.11.2017 do 16.7.2018 |
Adresa | Moravanů 2153/37, 16900 Praha |
Jméno | Mgr. Jan Lustig |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.11.2017 do 16.7.2018 |
Adresa | Moravanů 2153/37, 16900 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaroslav Vondřička |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jiří Hrouda |
Výpis dat pro firmu CREDITAS Real Estate Management s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.