Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Coubertino s.r.o. v likvidaci, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 07673124.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Coubertino s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2018. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Vasyl Leta |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.10.2020 |
Adresa | Husinecká 567/3, 13000 Praha |
Jméno | Vitálij Lázárcsuk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.7.2019 do 8.10.2020 |
Adresa | Učňovská 381/10, 19000 Praha |
Jméno | Vitálij Lázárcsuk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.3.2019 do 14.7.2019 |
Adresa | Krásova 680/32, 13000 Praha |
Jméno | Vitaliy Lazarchuk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.12.2018 do 27.3.2019 |
Adresa | Fantova 1791/14, 15500 Praha |
Jméno | Ing. Přemysl Kubáň |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 26.11.2018 do 31.12.2018 |
Adresa | Kolocova 727/39, 10700 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Leta |
---|
Výpis dat pro firmu Coubertino s.r.o. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.