Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu CORONA CZ a.s. v likvidaci, která sídlí v obci Praha 3 a bylo jí přiděleno IČO 25699148.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem CORONA CZ a.s. se sídlem v obci Praha 3 byla založena v roce 1998. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Kálmán Sándor |
---|---|
Funkce | Člen správní rady |
Ve funkci | od 17.12.2019 |
Adresa | József Attila u. 11 , Kecskemét |
Jméno | Kálmán Sándor |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 17.12.2019 do 1.1.2021 |
Adresa | József Attila u. 11 , Kecskemét |
Jméno | Stanislav Kindl |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 18.4.2019 do 17.12.2019 |
Adresa | Špirkova 526/6, 14200 Praha |
Jméno | Jaroslava Radíková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.5.2013 do 18.4.2019 |
Adresa | Hasova 3091/2, 14300 Praha |
Jméno | Stanislav Kindl |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 30.1.2016 do 18.4.2019 |
Adresa | Špirkova 526/6, 14200 Praha |
Jméno | Radka Doušová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.11.2015 do 18.4.2019 |
Adresa | 22, 25206 Bojanovice |
Jméno | Stanislav Kindl |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 30.9.2011 do 30.1.2016 |
Adresa | Špirkova 526/6, 14200 Praha |
Jméno | Radka Doušová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.9.2011 do 8.11.2015 |
Adresa | , Bojanovice |
Jméno | Stanislav Kindl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.9.2011 do 7.5.2013 |
Adresa | Rokycanova 169/9, 13000 Praha |
Jméno | Radka Doušová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.9.2011 do 30.9.2011 |
Adresa | Bojanovice , Praha - západ |
Jméno | Stanislav Kindl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.2.2005 do 30.9.2011 |
Adresa | Rokycanova 169/9, 13000 Praha |
Jméno | Stanislav Kindl |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 4.2.2004 do 30.9.2011 |
Adresa | Špirkova 526/6, 14200 Praha |
Jméno | Radka Doušová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 27.3.2000 do 30.9.2011 |
Adresa | Bojanovice , Praha - západ |
Jméno | Stanislav Kindl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.2.2004 do 5.2.2005 |
Adresa | Špirkova 526/6, 14200 Praha |
Jméno | Stanislav Kindl |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.3.2002 do 4.2.2004 |
Adresa | Špirkova 526/6, 14200 Praha |
Jméno | Ing. Vladimír Vašíček |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 27.3.2002 do 4.2.2004 |
Adresa | Sedlecká 620, 26401 Sedlčany |
Jméno | Milan Kut |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.3.2000 do 27.3.2002 |
Adresa | Tovární 17, 66461 Rajhrad |
Jméno | Radek Schneider |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 27.3.2000 do 27.3.2002 |
Adresa | Písecká 2023/16, 13000 Praha |
Jméno | Stanislav Kindl |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 7.10.1998 do 27.3.2000 |
Adresa | Špirkova 526/6, 14200 Praha |
Jméno | Michael Gál |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 7.10.1998 do 27.3.2000 |
Adresa | Špirkova 527/4, 14200 Praha |
Jméno | Milan Kut |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 7.10.1998 do 27.3.2000 |
Adresa | Tovární 17, 66461 Rajhrad |
Člen statutárního orgánu: | Kálmán Sándor |
---|
Výpis dat pro firmu CORONA CZ a.s. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.