Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu City Home Invest III, a.s., která sídlí v obci Praha 5 a bylo jí přiděleno IČO 04548817.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem BUONA SERA s.r.o. se sídlem v obci Praha 5 byla založena v roce 2015. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Jiří Pokorný |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 7.8.2022 |
Adresa | Švédská 655/6, 15000 Praha |
Jméno | Ing. Matěj Čížek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.6.2024 |
Adresa | Duslova 2076, 26601 Beroun |
Jméno | Mgr. Ing. Jiří Polanský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.7.2022 |
Adresa | Seydlerova 2148/9, 15800 Praha |
Jméno | Ing. Dana Knížková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.7.2022 |
Adresa | Na Hřebenkách 815/128, 15000 Praha |
Jméno | Pavel Starý |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.6.2023 do 24.6.2024 |
Adresa | Nad Želivkou 422, 16400 Praha |
Jméno | Jiří Pokorný |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 1.7.2022 do 7.8.2022 |
Adresa | Švédská 1010/15, 15000 Praha |
Jméno | Jiří Polanský |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.5.2021 do 1.7.2022 |
Adresa | Seydlerova 2148/9, 15800 Praha |
Jméno | Jiří Pokorný |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.10.2020 do 1.7.2022 |
Adresa | Švédská 1010/15, 15000 Praha |
Jméno | Ing. Dana Knížková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.10.2020 do 1.7.2022 |
Adresa | Na Hřebenkách 815/128, 15000 Praha |
Jméno | Ing. Jiří Dvořák |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.9.2019 do 18.5.2021 |
Adresa | Pražská 1586, 25228 Černošice |
Jméno | Linda Krásová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.9.2020 do 1.10.2020 |
Adresa | 79, 26203 Nový Knín |
Jméno | Ing. Zdeněk Hladík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.5.2016 do 7.9.2020 |
Adresa | Eliášova 479/15, 16000 Praha |
Jméno | JUDr. Věra Nekvasilová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.1.2016 do 19.9.2019 |
Adresa | Na Vlečce 339, 25218 Úhonice |
Jméno | Mgr. Petr Vlasák |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.2.2016 do 17.5.2016 |
Adresa | Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha |
Jméno | Ingrid Stirberová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.11.2015 do 21.1.2016 |
Adresa | Lindnerova 998/6, 18000 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Ing. Jiří Polanský |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jiří Pokorný |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Matěj Čížek |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Dana Knížková |
Výpis dat pro firmu City Home Invest III, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.