Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu City Home Invest II, s.r.o., která sídlí v obci Praha 5 a bylo jí přiděleno IČO 04527828.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem BRINDIS s.r.o. se sídlem v obci Praha 5 byla založena v roce 2015. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Matěj Čížek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.7.2024 |
Adresa | Duslova 2076, 26601 Beroun |
Jméno | Jiří Pokorný |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.8.2022 |
Adresa | Švédská 655/6, 15000 Praha |
Jméno | Ing. Jiří Polanský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.11.2020 |
Adresa | Seydlerova 2148/9, 15800 Praha |
Jméno | Ing. Dana Knížková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.11.2020 |
Adresa | Na Hřebenkách 815/128, 15000 Praha |
Jméno | Pavel Starý |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.3.2023 do 1.7.2024 |
Adresa | Nad Želivkou 422, 16400 Praha |
Jméno | Jiří Pokorný |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.11.2020 do 7.8.2022 |
Adresa | Švédská 1010/15, 15000 Praha |
Jméno | Ing. Jiří Dvořák |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.12.2018 do 10.11.2020 |
Adresa | Pražská 1586, 25228 Černošice |
Jméno | Linda Krásová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.9.2020 do 10.11.2020 |
Adresa | 79, 26203 Nový Knín |
Jméno | Ing. Zdeněk Hladík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.5.2016 do 8.9.2020 |
Adresa | Eliášova 479/15, 16000 Praha |
Jméno | Věra Nekvasilová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.12.2015 do 20.12.2018 |
Adresa | Na Vlečce 339, 25218 Úhonice |
Jméno | Mgr. Petr Vlasák |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.12.2015 do 13.5.2016 |
Adresa | Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha |
Jméno | Ingrid Stirberová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.11.2015 do 3.12.2015 |
Adresa | Lindnerova 998/6, 18000 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Ing. Jiří Polanský |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jiří Pokorný |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Matěj Čížek |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Dana Knížková |
Výpis dat pro firmu City Home Invest II, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.