Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu CIRQUEON, z.ú., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 28162919.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ZAHRADA, o.p.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost .Jméno | MgA. Eliška Jevičová |
---|---|
Funkce | ředitel |
Ve funkci | od 23.9.2020 |
Adresa | Solnická 53/7, 19016 Praha |
Jméno | Šárka Maršíková |
---|---|
Funkce | ředitel |
Ve funkci | od 21.3.2018 do 23.9.2020 |
Adresa | Přádova 2061/36, 18200 Praha |
Jméno | Šárka Maršíková |
---|---|
Funkce | ředitel |
Ve funkci | od 29.5.2014 do 21.3.2018 |
Adresa | Pod Vyhlídkou 52, 54701 Náchod |
Jméno | Šárka Maršíková |
---|---|
Funkce | ředitel |
Ve funkci | od 29.5.2014 do 21.3.2018 |
Adresa | Pod Vyhlídkou 52, 54701 Náchod |
Jméno | MgA. Marie Kašparová |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 27.9.2011 do 29.5.2014 |
Adresa | Bečvářova 10, 10000 Praha 10 |
Člen statutárního orgánu: | Šárka Maršíková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Eva Semeráková |
Výpis dat pro firmu CIRQUEON, z.ú. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.