Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu CHENEN a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 27221539.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem CHENEN a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2005. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. David Dvořák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.6.2023 |
Adresa | Křenická 2255/7, 10000 Praha |
Jméno | Ing. Pavel Šťovíček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.9.2022 |
Adresa | Nad Santoškou 2132/5, 15000 Praha |
Jméno | Ing. Michal Hanus |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 10.12.2020 |
Adresa | Ochozská 2177, 19016 Praha |
Jméno | Ing. David Dvořák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.12.2020 do 16.6.2023 |
Adresa | V zálomu 1271/11, 14000 Praha |
Jméno | Ing. Pavel Šťovíček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.12.2020 do 8.9.2022 |
Adresa | 63, 26101 Příbram |
Jméno | Ing. Pavel Šťovíček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.7.2018 do 10.12.2020 |
Adresa | 63, 26101 Příbram |
Jméno | Ing. David Dvořák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.9.2013 do 10.12.2020 |
Adresa | V zálomu 1271/11, 14000 Praha |
Jméno | Ing. Michal Hanus |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 3.8.2015 do 10.12.2020 |
Adresa | Ochozská 2177, 19016 Praha |
Jméno | Ing. Pavel Šťovíček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.7.2015 do 27.7.2018 |
Adresa | Velké Kunratické 1406/26, 14800 Praha |
Jméno | Ing. Michal Hanus |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 26.9.2011 do 3.8.2015 |
Adresa | Ochozská 2177, 19016 Praha 9 |
Jméno | Ing. Pavel Šťovíček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.9.2011 do 30.7.2015 |
Adresa | Velké Kunratické 1406/26, 14800 Praha 4 |
Jméno | Ing. David Dvořák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.9.2011 do 19.9.2013 |
Adresa | V Zálomu 1271/11, 14000 Praha 4 |
Jméno | Vladimír Schödelbauer |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 18.8.2005 do 26.9.2011 |
Adresa | Fráni Šrámka 2026/26, 15000 Praha 5 |
Jméno | Ing. Michal Hanus |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 18.8.2005 do 26.9.2011 |
Adresa | Ochozská 2177, 19016 Praha 9 |
Jméno | Ing. Pavel Šťovíček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.8.2007 do 26.9.2011 |
Adresa | Velké Kunratické 1406/26, 14800 Praha 4 |
Jméno | Ing. David Dvořák |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 18.8.2005 do 20.8.2007 |
Adresa | V Zálomu 1271/11, 14000 Praha 4 |
Jméno | Ing. Zuzana Herichová |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 21.2.2005 do 18.8.2005 |
Adresa | Koněvova 188, 13000 Praha 3 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Michal Hanus |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. David Dvořák |
Výpis dat pro firmu CHENEN a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.