Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Chamont, v.o.s. "^v likvidaci"^, která sídlí v obci Frýdek-Místek a bylo jí přiděleno IČO 25370901.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Chamont, v.o.s. se sídlem v obci Frýdek-Místek byla založena v roce 1997. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podnikala v oboru Zámečnictví , Zprostředkování služeb , Velkoobchod , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej , Zprostředkování zakázek .Jméno | Jan Macura |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 4.10.2016 |
Adresa | V zahradách 91/29, 70800 Ostrava |
Jméno | Jiří Vyležík |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 4.10.2016 |
Adresa | Gogolova 207, 73801 Frýdek-Místek |
Jméno | Jiří Vyležík |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 4.4.1997 do 4.10.2016 |
Adresa | Gogolova 207, Frýdek-Místek |
Jméno | Jan Macura |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 5.5.2004 do 4.10.2016 |
Adresa | V zahradách 91/29, 70800 Ostrava |
Jméno | Jan Macura |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 15.5.2000 do 5.5.2004 |
Adresa | Ukrajinská 1436, 70800 Ostrava-Poruba |
Jméno | Petr Morys |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 4.4.1997 do 15.5.2000 |
Adresa | Pekařská 3123, Frýdek-Místek |
Člen statutárního orgánu: | Jan Macura |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jiří Vyležík |
Výpis dat pro firmu Chamont, v.o.s. "^v likvidaci"^ obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.