Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu cestovní kancelář KATU s.r.o., která sídlí v obci Lučany nad Nisou a bylo jí přiděleno IČO 05732654.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem cestovní kancelář KATU s.r.o. se sídlem v obci Lučany nad Nisou byla založena v roce 2017. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Provozování cestovní kanceláře , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Petr Schlindenbuch |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 11.10.2017 |
Adresa | U Kostela 3853/17, 46604 Jablonec nad Nisou |
Jméno | Bc. Eliška Schlindenbuchová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 3.12.2017 |
Adresa | 697, 46871 Lučany nad Nisou |
Jméno | Petr Schlindenbuch |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.1.2020 |
Adresa | 697, 46871 Lučany nad Nisou |
Jméno | Kateřina Schlindenbuchová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.1.2020 |
Adresa | 697, 46871 Lučany nad Nisou |
Jméno | Petr Schlindenbuch |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 20.1.2017 do 18.1.2020 |
Adresa | Raisova 806/3, 16000 Praha |
Jméno | Kateřina Schlindenbuchová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 22.2.2018 do 18.1.2020 |
Adresa | Raisova 806/3, 16000 Praha |
Jméno | Bc. Eliška Schlindenbuchová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 20.1.2017 do 3.12.2017 |
Adresa | 703, 46871 Lučany nad Nisou |
Jméno | Bc. Eliška Schlindenbuchová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 20.1.2017 do 3.12.2017 |
Adresa | 703, 46871 Lučany nad Nisou |
Jméno | Ing. Petr Schlindenbuch |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 20.1.2017 do 11.10.2017 |
Adresa | Raisova 806/3, 16000 Praha |
Jméno | Ing. Petr Schlindenbuch |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 20.1.2017 do 11.10.2017 |
Adresa | Raisova 806/3, 16000 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Bc. Eliška Schlindenbuchová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Schlindenbuch |
Člen statutárního orgánu: | Kateřina Schlindenbuchová |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Schlindenbuch |
Výpis dat pro firmu cestovní kancelář KATU s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.