Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace 1 Litomyšl, která sídlí v obci Litomyšl a bylo jí přiděleno IČO 63609355.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Český svaz chovatelů Základní organizace 1 Litomyšl se sídlem v obci Litomyšl byla založena v roce 2014. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Lubomír Sršeň |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 15.7.2023 |
Adresa | Lánská 7, 57001 Litomyšl |
Jméno | Tomáš Andrle |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.7.2023 |
Adresa | 149, 56951 Morašice |
Jméno | Jaroslav Klejch |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 15.7.2023 |
Adresa | Zahájská 44, 57001 Litomyšl |
Jméno | Jarmila Lebrušková |
---|---|
Funkce | pokladník |
Ve funkci | od 15.7.2023 |
Adresa | U Stromečku 905, 58291 Světlá nad Sázavou |
Jméno | Jarmila Lebrušková |
---|---|
Funkce | pokladník |
Ve funkci | od 21.12.2021 do 15.7.2023 |
Adresa | U Stromečku 905, 58291 Světlá nad Sázavou |
Jméno | Lubomír Sršeň |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 2.12.2022 do 15.7.2023 |
Adresa | Lánská 7, 57001 Litomyšl |
Jméno | Tomáš Andrle |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.12.2018 do 15.7.2023 |
Adresa | 149, 56951 Morašice |
Jméno | Jaroslav Klejch |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 29.12.2018 do 15.7.2023 |
Adresa | Zahájská 44, 57001 Litomyšl |
Jméno | Lubomír Sršeň |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 15.10.2020 do 2.12.2022 |
Adresa | U školek 990, 57001 Litomyšl |
Jméno | Stanislav Boštík |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 29.12.2018 do 15.10.2020 |
Adresa | Jateční 166, 57001 Litomyšl |
Jméno | Milan Candrák |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 23.11.2016 do 29.12.2018 |
Adresa | Komenského nám. 1049, 57001 Litomyšl |
Jméno | Bohuslav Kleiner |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 23.11.2016 do 29.12.2018 |
Adresa | 64, 57001 Litomyšl |
Jméno | Jaroslav Klejch |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 23.11.2016 do 29.12.2018 |
Adresa | Zahájská 44, 57001 Litomyšl |
Jméno | Petr Lněnička |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 23.11.2016 do 29.12.2018 |
Adresa | 11, 56118 Němčice |
Jméno | Anna Mlejnková |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 23.11.2016 do 29.12.2018 |
Adresa | T. G. Masaryka 930, 57001 Litomyšl |
Jméno | Václav Černý |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.11.2016 do 29.12.2018 |
Adresa | Na Lánech 18, 57001 Litomyšl |
Jméno | Zdeňka Pospíšilová |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 23.11.2016 do 29.12.2018 |
Adresa | 17. listopadu 852, 57001 Litomyšl |
Jméno | Josef Mergl |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 23.11.2016 do 29.12.2018 |
Adresa | 102, 57001 Litomyšl |
Jméno | Milan Mekiska |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 23.11.2016 do 29.12.2018 |
Adresa | 40, 57001 Chotovice |
Jméno | Stanislav Boštík |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 23.11.2016 do 29.12.2018 |
Adresa | Jateční 166, 57001 Litomyšl |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Andrle |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Klejch |
Člen statutárního orgánu: | Stanislav Boštík |
Výpis dat pro firmu Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace 1 Litomyšl obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.