Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu České šperky s.r.o., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 02836548.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Dopravní značení Brno s.r.o. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 2014. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Marek Lubina |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.7.2020 |
Adresa | Kobližná 30/9, 60200 Brno |
Jméno | Ing. Aleš Poukar |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.2.2020 do 13.7.2021 |
Adresa | Větrná 6197/10, 70800 Ostrava |
Jméno | Pavel Horáček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.3.2014 do 16.12.2020 |
Adresa | Tábor 528/48b, 60200 Brno |
Jméno | Marek Lubina |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.2.2020 do 31.7.2020 |
Adresa | Družstevní 576, 66601 Tišnov |
Člen statutárního orgánu: | Marek Lubina |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Pavel Horáček |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Aleš Poukar |
Výpis dat pro firmu České šperky s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.