Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu CEP Invest Private Equity, SE, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 28965256.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem DANLUX, SE se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2009. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Václav Valeš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.11.2015 |
Adresa | Na Stráni 1154, 34701 Tachov |
Jméno | Josef Dvořák |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 3.1.2014 do 9.11.2015 |
Adresa | Na Harfě 935/5b, 19000 Praha |
Jméno | Tomáš Suttý |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 3.1.2014 do 9.11.2015 |
Adresa | Na Stráni 1672, 34701 Tachov |
Jméno | Václav Valeš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.3.2010 do 3.1.2014 |
Adresa | Na Stráni 1154, 34701 Tachov |
Jméno | Jiří Matyáš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.10.2009 do 24.3.2010 |
Adresa | Dubová 636/3, 63700 Brno |
Člen statutárního orgánu: | Václav Valeš |
---|
Výpis dat pro firmu CEP Invest Private Equity, SE obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.