Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Centrax Gas Turbines s.r.o., která sídlí v obci Praha 1 a bylo jí přiděleno IČO 05164036.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Centrax Gas Turbines s.r.o. se sídlem v obci Praha 1 byla založena v roce 2016. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Wioletta Tanner |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 17.6.2024 |
Adresa | 30 Broadway Road , Kingsteignton, Newton Abbot |
Jméno | Richard Anthony Barr |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.6.2016 |
Adresa | Knowle Road , Devon |
Jméno | Kevin John Steele |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 6.9.2016 |
Adresa | Brim Hill, Coombe Close , Devon, Torquay, Maidencombe |
Jméno | Ian Raymond Birt |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.5.2017 do 17.6.2024 |
Adresa | 36 Shire Close , Paignton, Devon |
Jméno | Guy Martyn West |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.6.2016 do 6.9.2016 |
Adresa | Birkett Close , EX25PG Devon |
Člen statutárního orgánu: | Richard Anthony Barr |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Kevin John Steele |
Člen statutárního orgánu: | Wioletta Tanner |
Výpis dat pro firmu Centrax Gas Turbines s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.