Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ČD Cargo, a.s., která sídlí v obci Praha 7 a bylo jí přiděleno IČO 28196678.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ČD Cargo, a.s. se sídlem v obci Praha 7 byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Truhlářství, podlahářství , Zámečnictví, nástrojářství , Obráběčství , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Klempířství a oprava karoserií .Jméno | Ing. Tomáš Tóth |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 12.1.2021 |
Adresa | nábřeží Závodu míru 1857, 53002 Pardubice |
Jméno | Martin Svojanovský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.6.2022 |
Adresa | Vondrák 248, 56117 Dlouhá Třebová |
Jméno | Zbyszek Wacławik |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.6.2022 |
Adresa | 514, 73937 Horní Bludovice |
Jméno | Ing. Zdeněk Škvařil |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.11.2019 do 7.6.2022 |
Adresa | Jandáskova 326/12, 62100 Brno |
Jméno | Ing. Radek Dvořák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.4.2020 do 7.6.2022 |
Adresa | U kříže 612/5, 15800 Praha |
Jméno | Ivan Bednárik |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 29.11.2019 do 12.1.2021 |
Adresa | Mládežnícka 519/11 , Starý Tekov, okres Levice |
Jméno | Bohumil Rampula |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.11.2019 do 8.4.2020 |
Adresa | Bohuňova 147/5, 62500 Brno |
Jméno | Ivan Bednárik |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 12.10.2018 do 29.11.2019 |
Adresa | Mládežnická 519/11 , Starý Tekov |
Jméno | Ing. Zdeněk Škvařil |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.11.2014 do 29.11.2019 |
Adresa | Jandáskova 326/12, 62100 Brno |
Jméno | Bohumil Rampula |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.11.2014 do 29.11.2019 |
Adresa | Bohuňova 147/5, 62500 Brno |
Jméno | Ivan Bednárik |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 28.11.2014 do 12.10.2018 |
Adresa | Mládežnická 519/11 , Starý Tekov |
Jméno | Karel Adam |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.2.2014 do 28.11.2014 |
Adresa | Hessen, Hăusegasse 2 , Frankfurt am Main |
Jméno | Oldřich Mazánek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 17.9.2013 do 28.11.2014 |
Adresa | Partyzánská 848, 58001 Havlíčkův Brod |
Jméno | Zdeněk Meidl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.9.2013 do 28.11.2014 |
Adresa | Na Vyhlídce 318, 40505 Děčín |
Jméno | Václav Andrýsek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.9.2013 do 28.2.2014 |
Adresa | Dvořákova 3241/1a, 75002 Přerov |
Jméno | Pavel Lamacz |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.9.2013 do 28.2.2014 |
Adresa | Průběžná 2133/17, 10000 Praha |
Jméno | Ing. Petr May |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.10.2012 do 4.12.2013 |
Adresa | Španielova 1298/82, 16300 Praha |
Jméno | Zbyšek Wacławik |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.7.2013 do 17.9.2013 |
Adresa | Březová 522/30, 73401 Karviná |
Jméno | Ing. Petr Žaluda |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 18.10.2012 do 17.9.2013 |
Adresa | Atletická 2417/1g, 16900 Praha |
Jméno | Ing. Vlastimil Chobot |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.10.2012 do 18.7.2013 |
Adresa | Trávník 2015, 56002 Česká Třebová |
Jméno | Roman Vallovič |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.5.2012 do 18.10.2012 |
Adresa | Urbánkova 32, Košice |
Jméno | Ing. Gustav Slamečka MBA |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 4.4.2012 do 18.10.2012 |
Adresa | Na baště sv. Jiří 257/5, 16000 Praha |
Jméno | PhDr. Jiří Špička |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.9.2010 do 13.9.2012 |
Adresa | Nerudova 254, 56002 Česká Třebová |
Jméno | Ing. Jan Vlasák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.4.2012 do 15.5.2012 |
Adresa | 131, 29431 Písková Lhota |
Jméno | Sonny Sonnberger |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.9.2011 do 15.5.2012 |
Adresa | K vinicím 886, 16400 Praha |
Jméno | Ing. Jan Vlasák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.7.2011 do 4.4.2012 |
Adresa | Klenovecká 898, 28002 Kolín |
Jméno | Ing. Gustav Slamečka, MBA |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 14.7.2011 do 4.4.2012 |
Adresa | Pod novým lesem 137/50, 16200 Praha |
Jméno | Ing. Milan Matzenauer |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.6.2010 do 14.9.2011 |
Adresa | Valašská 4204/13, 79601 Prostějov |
Jméno | Ing. Jiří Vodička Ph.D. |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 6.9.2010 do 14.7.2011 |
Adresa | Třída Míru 1397/169, 26601 Beroun |
Jméno | Petr Bazger |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.7.2010 do 2.2.2011 |
Adresa | Pekařská 490/11, 77900 Olomouc |
Jméno | Ing. Michal Nebeský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.6.2010 do 15.9.2010 |
Adresa | Evropská 263/159, 16200 Praha |
Jméno | Ing. Petr Žaluda |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 21.6.2010 do 6.9.2010 |
Adresa | Atletická 2417/1g, 16900 Praha |
Jméno | Ing. Bogdan Heczko CPIM |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.12.2007 do 21.6.2010 |
Adresa | Dukelská 1302/3, 73701 Český Těšín |
Jméno | ing. Rodan Šenekl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.12.2007 do 21.6.2010 |
Adresa | Mlýnská 580/14, 67401 Třebíč |
Jméno | Ing. Václav Andrýsek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.7.2008 do 21.6.2010 |
Adresa | Trávník 1629/2, 75002 Přerov |
Jméno | Ing. Josef Bazala |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 1.12.2007 do 21.6.2010 |
Adresa | Na ladách 1336/14, 16000 Praha |
Jméno | Ing. Petr Žaluda |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.12.2007 do 5.1.2010 |
Adresa | Křídlovická 947/20, 60300 Brno |
Jméno | Ing. Jaroslav Richter |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.12.2007 do 24.7.2008 |
Adresa | Kardinála Trochty 530/11, 41201 Litoměřice |
Člen statutárního orgánu: | Zbyszek Wacławik |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Martin Svojanovský |
Člen statutárního orgánu: | Ing Tomáš Tóth |
Výpis dat pro firmu ČD Cargo, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.