Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu CANNALINE SE, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 08118892.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem SOMMAR Invest SE se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2019. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Komronbek Zakir Ugli Yusupov |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.4.2023 |
Adresa | Ortenovo náměstí 1487/12, 17000 Praha |
Jméno | Ing. Komronbek Zakir Ugli Yusupov |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.6.2021 do 27.4.2023 |
Adresa | Školská 689/20, 11000 Praha |
Jméno | Ing. Yusupov Komronbek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.10.2019 do 18.6.2021 |
Adresa | Nádražní 851/42, 15000 Praha |
Jméno | Petr Lulák |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 2.8.2019 do 4.10.2019 |
Adresa | 200, 56002 Semanín |
Jméno | Petr Lulák |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 30.4.2019 do 2.8.2019 |
Adresa | Hornoměcholupská 662/166, 10900 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Komronbek Yusupov |
---|
Výpis dat pro firmu CANNALINE SE obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.