Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu C Z T R A D I N G s. r. o. v likvidaci, která sídlí v obci Hradec Králové a bylo jí přiděleno IČO 63219026.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem C Z T R A D I N G s. r. o. se sídlem v obci Hradec Králové byla založena v roce 1995. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podnikala v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej , Stavitel , Provozování cestovní kanceláře , Provozování cestovní kanceláře , Provádění bytových a občanských staveb .Jméno | Jan Javorský |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 4.8.2015 |
Adresa | Bellušova 1807/13, 15500 Praha |
Jméno | Radislav Sonntag |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.9.2022 |
Adresa | 60, 56543 Zámrsk |
Jméno | Radislav Sonntag |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.4.2017 do 21.9.2022 |
Adresa | Koudelov 43, 28601 Vrdy |
Jméno | Radislav Sonntag |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.3.2017 do 28.4.2017 |
Adresa | Horní náměstí 583, 77900 Olomouc |
Jméno | Radislav Sonntag |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.3.2017 do 28.4.2017 |
Adresa | Horní náměstí 583, 77900 Olomouc |
Jméno | Radislav Sonntag |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.8.2015 do 25.3.2017 |
Adresa | Kaštanová 1055/14, 77900 Olomouc |
Jméno | Radislav Sonntag |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.8.2015 do 25.3.2017 |
Adresa | Kaštanová 1055/14, 77900 Olomouc |
Jméno | Jan Javorský |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.4.1995 do 4.8.2015 |
Adresa | Bellušova 1807/13, Praha 5 |
Jméno | Radislav Sonntag |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.6.1995 do 4.8.2015 |
Adresa | 5/3, 56543 Zámrsk |
Jméno | Ing. Hana Voxová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.4.1995 do 9.9.1996 |
Adresa | Čajkovského 944, 50009 Hradec Králové |
Jméno | Jaroslav Pospíšil |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.4.1995 do 26.6.1995 |
Adresa | Mánesova 584, 50002 Hradec Králové |
Jméno | Ing. Martin K A V K A |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.4.1995 do 26.6.1995 |
Adresa | U Potoka 750/4, 56601 Vysoké Mýto |
Jméno | Radislav Sonntag |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 26.6.1995 do 26.6.1995 |
Adresa | 5/3, 56543 Zámrsk |
Člen statutárního orgánu: | Radislav Sonntag |
---|
Výpis dat pro firmu C Z T R A D I N G s. r. o. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.