Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu c.k. daňová kancelář, a.s., která sídlí v obci Rychnov nad Kněžnou a bylo jí přiděleno IČO 25927019.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem c.k. daňová kancelář, a.s. se sídlem v obci Rychnov nad Kněžnou byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence .Jméno | Mgr. Ing. Dagmar Christophová |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 1.2.2014 |
Adresa | Mírová 1535, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
Jméno | Ing. Jitka Němečková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.10.2016 |
Adresa | Čechova 108, 29001 Poděbrady |
Jméno | Bc. Milan Volf |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.10.2016 |
Adresa | Sokolovská 1349, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
Jméno | Mgr. Ing. Dagmar Christophová |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 15.6.2018 |
Adresa | Komenského 41, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
Jméno | Mgr. Ing. Dagmar Christophová |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 1.2.2014 do 15.6.2018 |
Adresa | Mírová 1535, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
Jméno | Ing. Jitka Němečková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.9.2011 do 4.10.2016 |
Adresa | Čechova 108, 29001 Poděbrady |
Jméno | Bc. Milan Volf |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.9.2011 do 4.10.2016 |
Adresa | Sokolovská 1349, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
Jméno | Mgr. Ing. Dagmar Christophová |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 16.9.2011 do 1.2.2014 |
Adresa | Mírová 1535, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
Jméno | Ing. Jaroslav Christoph |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 26.8.1999 do 16.9.2011 |
Adresa | Husova 311, 54901 Nové Město nad Metují |
Jméno | Ing. Jitka Němečková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 26.8.1999 do 16.9.2011 |
Adresa | , Senice 8, Poděbrady, PSČ 290 01 |
Jméno | Ing. Dagmar Christophová |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 15.5.2010 do 16.9.2011 |
Adresa | Mírová 1535, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
Jméno | Ing. Dagmar Křenová |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 26.8.1999 do 15.5.2010 |
Adresa | Mírová 1535, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Ing. Dagmar Christophová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Milan Volf |
Výpis dat pro firmu c.k. daňová kancelář, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.