Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BRAVE MEDIA MIND s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 28169794.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem BRAVE NEW MEDIA s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Roman Smělý |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.10.2019 |
Adresa | Št. kpt. Kouby 2170/8, 43003 Chomutov |
Jméno | Ing. Roman Smělý |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.2017 do 3.10.2019 |
Adresa | Římská 1276/36, 12000 Praha |
Jméno | Ing. Roman Smělý |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.7.2015 do 10.6.2017 |
Adresa | Římská 2312/44, 12000 Praha |
Jméno | Ing. Roman Smělý |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.1.2014 do 18.7.2015 |
Adresa | Lublaňská 1723/35, 12000 Praha |
Jméno | Ing. Roman Smělý |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.10.2007 do 30.1.2014 |
Adresa | Březinova 492/13, 18600 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Roman Smělý |
---|
Výpis dat pro firmu BRAVE MEDIA MIND s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.