Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BRATRSTVÍ s.r.o.,
která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25921690.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz)
včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem DUHA CZ, spol. s r.o.
se sídlem v obci Praha
byla založena v roce 1999.
Společnost je stále aktivní.
V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob.
Společnost podniká v oboru
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
.
Vedení firmy BRATRSTVÍ s.r.o. IČO: 25921690
Statutární orgán dle Obchodního rejstříku
Jméno
Ing. Jiří Rulíšek
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 5.11.2020
Adresa
45, 56169 Dolní Morava
Jméno
Ing. Petr Zeman
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 30.6.2022
Adresa
214, 43191 Loučná pod Klínovcem
Jméno
Ing. Petr Zeman
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 5.11.2020do 30.6.2022
Adresa
Pod Klášterem 370, 39003 Tábor
Jméno
Eva Rulíšková
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 18.12.2016do 5.11.2020
Adresa
122, 56169 Dolní Morava
Jméno
Eva Rulíšková
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 16.11.2016do 18.12.2016
Adresa
Bochořákova 3126/14, 61600 Brno
Jméno
Eva Rulíšková
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 16.11.2016do 18.12.2016
Adresa
Bochořákova 3126/14, 61600 Brno
Jméno
Marie Zadubanová
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 20.4.2016do 16.11.2016
Adresa
45, 56169 Dolní Morava
Jméno
Ing. Ivan Zaduban
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 20.4.2016do 16.11.2016
Adresa
45, 56169 Dolní Morava
Jméno
Ing. Ivan Zaduban
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 20.4.2016do 16.11.2016
Adresa
45, 56169 Dolní Morava
Jméno
Marie Zadubanová
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 20.4.2016do 16.11.2016
Adresa
45, 56169 Dolní Morava
Jméno
Vlastimil Jirout
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 31.8.2014do 20.4.2016
Adresa
Žižkov 553, 56201 Ústí nad Orlicí
Jméno
Vladislav Aliger
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 18.9.2014do 20.4.2016
Adresa
103, 56101 Hnátnice
Jméno
Jitka Foglová
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 18.9.2014do 20.4.2016
Adresa
Dolní Konec 271, 56151 Letohrad
Jméno
Milan Kolomý
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 18.9.2014do 20.4.2016
Adresa
298, 56102 Dolní Dobrouč
Jméno
Stanislav Synek
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 18.9.2014do 20.4.2016
Adresa
40, 56401 Pastviny
Jméno
Vladislav Aliger
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 19.5.1999do 18.9.2014
Adresa
103, 56101 Hnátnice
Jméno
Milan Kolomý
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 19.5.1999do 18.9.2014
Adresa
298, 56102 Dolní Dobrouč
Jméno
Stanislav Synek
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 19.5.1999do 18.9.2014
Adresa
, Pastviny 40, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 561 82 Klášterec nad Orlicí
Jméno
Jitka Foglová
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 27.1.2005do 18.9.2014
Adresa
Dolní Konec 271, 56151 Letohrad
Jméno
Vlastimil Jirout
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 19.5.1999do 31.8.2014
Adresa
Na Žižkově 553, 56201 Ústí nad Orlicí
Jméno
Miloš Trejtnar
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 19.5.1999do 27.1.2005
Adresa
, Pastviny 51, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 561 82 Klášterec nad Orlicí
Výpis dat pro firmu BRATRSTVÍ s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.