Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BPOWER, a.s., která sídlí v obci Havlíčkův Brod a bylo jí přiděleno IČO 28925319.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Zeteon a.s. se sídlem v obci Havlíčkův Brod byla založena v roce 2009. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Josef Géba |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.8.2016 |
Adresa | 518, 66423 Čebín |
Jméno | Bc. Jiří Musílek DiS. |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 3.10.2015 |
Adresa | Na Páchu 191, 58281 Habry |
Jméno | Erik Wolfgang Andreas Bucher |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 1.8.2024 |
Adresa | Luisenstraße 115 , Karlsruhe |
Jméno | Kai Josef Schuppler |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 1.8.2024 |
Adresa | Marienburger Straße 18 , Balingen |
Jméno | Ing. Karel Šmíd |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.7.2017 |
Adresa | Polní 372, 58223 Havlíčkova Borová |
Jméno | Ing. Karel Šmíd |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.11.2016 do 14.7.2017 |
Adresa | Zelenýho 281, 58223 Havlíčkova Borová |
Jméno | Ing. Josef Géba |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.6.2014 do 15.8.2016 |
Adresa | 370, 66423 Čebín |
Jméno | Bc. Jiří Musílek DiS. |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 30.9.2015 do 3.10.2015 |
Adresa | Nad Žabincem 514, 58001 Havlíčkův Brod |
Jméno | Ing. Petr Pauřík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.6.2014 do 30.9.2015 |
Adresa | Raisova 803/7, 16000 Praha |
Jméno | Bc. Jiří Musílek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 9.6.2014 do 30.9.2015 |
Adresa | Nad Žabincem 514, 58001 Havlíčkův Brod |
Jméno | Ing. Josef Géba |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.9.2011 do 9.6.2014 |
Adresa | 370, 66423 Čebín |
Jméno | Bc. Jiří Musílek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 24.11.2013 do 9.6.2014 |
Adresa | Nad Žabincem 514, 58001 Havlíčkův Brod |
Jméno | Ing. Petr Pauřík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.6.2011 do 9.6.2014 |
Adresa | Raisova 803/7, 16000 Praha |
Jméno | Bc. Jiří Musílek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 8.6.2011 do 24.11.2013 |
Adresa | Nad Žabincem 514, 58001 Havlíčkův Brod |
Jméno | Igor Zahrádka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.6.2011 do 23.9.2011 |
Adresa | Nad Žlábkem 3939, 58001 Havlíčkův Brod |
Jméno | Marta Urbanová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.9.2009 do 8.6.2011 |
Adresa | Theerova 756, 58301 Chotěboř |
Jméno | Bc. Jiří Musílek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.9.2009 do 8.6.2011 |
Adresa | Jiráskova 3294, 58001 Havlíčkův Brod |
Jméno | Ing. Petr Pauřík |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 8.9.2009 do 8.6.2011 |
Adresa | Raisova 803/7, 16000 Praha |
Jméno | Ing. Petr Waldmann, CSc. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.7.2009 do 8.9.2009 |
Adresa | Moravská 1434/40, 12000 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Bc. Jiří Musílek DiS. |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Josef Géba |
Člen statutárního orgánu: | Karel Šmíd |
Člen statutárního orgánu: | Erik Wolfgang Andreas Bucher |
Člen statutárního orgánu: | Kai Josef Schuppler |
Výpis dat pro firmu BPOWER, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.