Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BOOM tv, SE, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 24684350.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem PRIMETA, SE se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2010. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Zednictví , Vodoinstalatérství, topenářství , Izolatérství , Pokrývačství, tesařství , Truhlářství, podlahářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Patrik Ferenc |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 8.4.2023 |
Adresa | Školská 689/20, 11000 Praha |
Jméno | Miloslav Žára |
---|---|
Funkce | Statutární ředitel |
Ve funkci | od 12.6.2018 |
Adresa | Truhlářská 1489/29, 11000 Praha |
Jméno | Patrik Ferenc |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 30.4.2022 do 8.4.2023 |
Adresa | Široká 4787/21, 46804 Jablonec nad Nisou |
Jméno | Patrik Ferenc |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 21.2.2020 do 30.4.2022 |
Adresa | Školská 689/20, 11000 Praha |
Jméno | Miloslav Žára |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 12.6.2018 do 15.9.2021 |
Adresa | Truhlářská 1489/29, 11000 Praha |
Jméno | Patrik Ferenc |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 25.7.2019 do 21.2.2020 |
Adresa | Budovatelů 3147/20, 46601 Jablonec nad Nisou |
Jméno | JUDr. Ondrej Hajdok |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 4.3.2016 do 25.7.2019 |
Adresa | 92 , Malý Kamenec |
Jméno | Hanna Leshanych |
---|---|
Funkce | statutární ředitel |
Ve funkci | od 10.10.2017 do 12.6.2018 |
Adresa | Truhlářská 1489/29, 11000 Praha |
Jméno | Constantin Ciuntu |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 4.3.2016 do 12.6.2018 |
Adresa | Mihai Viteazu 11 , Iasi |
Jméno | Hanna Leshanych |
---|---|
Funkce | statutární ředitel |
Ve funkci | od 10.10.2017 do 12.6.2018 |
Adresa | Truhlářská 1489/29, 11000 Praha |
Jméno | Constantin Ciuntu |
---|---|
Funkce | statutární ředitel |
Ve funkci | od 4.3.2016 do 10.10.2017 |
Adresa | Mihai Viteazu 11 , Iasi |
Jméno | Constantin Ciuntu |
---|---|
Funkce | statutární ředitel |
Ve funkci | od 4.3.2016 do 10.10.2017 |
Adresa | Mihai Viteazu 11 , Iasi |
Jméno | Milan Koder |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.6.2013 do 4.3.2016 |
Adresa | Na Roudné 393/9, 30100 Plzeň |
Jméno | Milan Koder |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.9.2010 do 15.6.2013 |
Adresa | Na Roudné 393/9, 30100 Plzeň |
Jméno | Petr Bajer |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.5.2010 do 22.9.2010 |
Adresa | Kobližná 30/9, 60200 Brno |
Člen statutárního orgánu: | Miloslav Žára |
---|
Výpis dat pro firmu BOOM tv, SE obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.