Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Bookkeepers, s.r.o. v likvidaci, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 05752361.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Bookkeepers, s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2017. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Mykola Semeniuk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.7.2021 |
Adresa | Zvonečková 200, 36001 Jenišov |
Jméno | Iurii Gorbach |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.3.2019 do 8.7.2021 |
Adresa | Pilařská 390/6, 31200 Plzeň |
Jméno | Ladislav Huňara |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.3.2019 do 28.3.2019 |
Adresa | Jiráskova 1074, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
Jméno | Ladislav Huňara |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.7.2017 do 8.3.2019 |
Adresa | Havlíčkova 136, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
Jméno | Petra Kosařová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 26.1.2017 do 3.7.2017 |
Adresa | Husovo náměstí 426/28, 10400 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Mykola Semeniuk |
---|
Výpis dat pro firmu Bookkeepers, s.r.o. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.