Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s., která sídlí v obci Česká Třebová a bylo jí přiděleno IČO 26814773.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem BPTM, a. s. se sídlem v obci Česká Třebová byla založena v roce 2003. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Zámečnictví, nástrojářství , Obráběčství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Stanislav Montág |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.6.2023 |
Adresa | 154, 78985 Pavlov |
Jméno | Janis Joerg |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.6.2023 |
Adresa | V Zahrádkách 272, 25245 Zvole |
Jméno | Pavel Marek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.6.2024 |
Adresa | Andělov 612, 56203 Ústí nad Orlicí |
Jméno | Jaromír Selichar |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.3.2024 do 3.4.2024 |
Adresa | Sokolská 300, 56301 Lanškroun |
Jméno | Jaromír Selichar |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.6.2023 do 27.3.2024 |
Adresa | Sokolská 300, 56301 Lanškroun |
Jméno | Martin Salač |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.6.2023 do 29.6.2023 |
Adresa | V Zahrádkách 272, 25245 Zvole |
Jméno | Stanislav Montág |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.2.2019 do 29.6.2023 |
Adresa | 154, 78985 Pavlov |
Jméno | Zbigniew Wacirz |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.9.2019 do 29.6.2023 |
Adresa | Zakole 11 , Ledziny |
Jméno | Martin Salač |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.9.2021 do 14.6.2023 |
Adresa | V Zahrádkách 272, 25245 Zvole |
Jméno | Martin Salač |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.7.2016 do 25.9.2021 |
Adresa | Bezručova 254/17, 29301 Mladá Boleslav |
Jméno | Martin Gazda |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.11.2017 do 15.11.2018 |
Adresa | Rerychova 1082/4, 63500 Brno |
Jméno | Grzegorz Zbigniew Szymański |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.6.2018 do 15.11.2018 |
Adresa | ul. Ametystowa 16/21 , Lublin |
Jméno | Ivan Starodubov |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.12.2015 do 6.11.2017 |
Adresa | Švédská 1010/15, 15000 Praha |
Jméno | Mgr. Miloš Weiser DBA |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 11.12.2015 do 22.6.2016 |
Adresa | U Hřiště 142/14, 78985 Mohelnice |
Jméno | Emil Fečko |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.9.2014 do 11.12.2015 |
Adresa | Moravská 851, 56002 Česká Třebová |
Jméno | Mgr. Miloš Weiser DBA |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.9.2014 do 11.12.2015 |
Adresa | U Hřiště 142/14, 78985 Mohelnice |
Jméno | Mgr. Miloš Weiser DBA |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 21.12.2010 do 25.9.2014 |
Adresa | U Hřiště 142/14, 78985 Mohelnice |
Jméno | Mgr. Kateřina Weiserová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.8.2011 do 25.9.2014 |
Adresa | 187, 56002 Česká Třebová |
Jméno | Miroslav Kopecký |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.3.2014 do 25.9.2014 |
Adresa | Trávník 1984, 56002 Česká Třebová |
Jméno | Jakub Weiser |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.10.2012 do 22.3.2014 |
Adresa | 187, 56002 Česká Třebová |
Jméno | Ing. Jana Janotová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.4.2008 do 24.10.2012 |
Adresa | 137, 56115 Sopotnice |
Jméno | Ing. Martin Filipi |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.4.2008 do 22.8.2011 |
Adresa | 32, 56962 Sebranice |
Jméno | Ing. Zdeněk Podolský |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 8.4.2008 do 21.12.2010 |
Adresa | Frenštátská 429, 74258 Příbor |
Jméno | Mgr. Miloš Weiser |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 14.3.2007 do 8.4.2008 |
Adresa | U Hřiště 142/14, 78985 Mohelnice |
Jméno | PaedDr. Petr Kratochvila |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.3.2005 do 8.4.2008 |
Adresa | Na Slunečné 1917, 56002 Česká Třebová |
Jméno | Ing. Zdeněk Podolský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.3.2005 do 8.4.2008 |
Adresa | Frenštátská 429, 74258 Příbor |
Jméno | Ing. Michal Grusz |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.8.2003 do 14.3.2007 |
Adresa | U cukrovaru 26, 29301 Mladá Boleslav |
Jméno | Ing. Ludmila Vápeníková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.8.2003 do 22.3.2005 |
Adresa | Lhotka , Česká Třebová |
Jméno | Pavel Mikulecký |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.8.2003 do 22.3.2005 |
Adresa | 37, 56002 Česká Třebová |
Člen statutárního orgánu: | Stanislav Montág |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Janis Joerg |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Marek DiS. |
Výpis dat pro firmu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.