Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BOCUS, a.s. v likvidaci, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 64829707.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem BOCUS, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Zámečnictví, nástrojářství , Hostinská činnost , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Řeznictví a uzenářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Vladimír Ovčarič |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 30.8.2021 do 3.9.2022 |
Adresa | Bakurinova 17, 19012 Praha |
Jméno | Patrik Ferenc |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.8.2021 do 30.8.2021 |
Adresa | Školská 689/20, 11000 Praha |
Jméno | Tomáš Rendla |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.12.2018 do 18.8.2021 |
Adresa | 34, 28522 Zbraslavice |
Jméno | Ing. Kamil Ziegler |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.9.2017 do 20.12.2018 |
Adresa | Vídeňská 1185/112, 14800 Praha |
Jméno | Tomáš Rendla |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 18.9.2017 do 20.12.2018 |
Adresa | 34, 28522 Zbraslavice |
Jméno | Jan Kubín |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.12.2017 do 20.12.2018 |
Adresa | 230, 56154 Bystřec |
Jméno | Jan Kubín |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.9.2017 do 1.12.2017 |
Adresa | 190, 56154 Bystřec |
Jméno | Tomáš Rendla |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 22.7.2014 do 18.9.2017 |
Adresa | 34, 28522 Zbraslavice |
Jméno | Jan Kubín |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.11.2014 do 18.9.2017 |
Adresa | 190, 56154 Bystřec |
Jméno | Lukáš Komjáti |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.3.2016 do 18.9.2017 |
Adresa | 116, 46334 Chotyně |
Jméno | Tomáš Rendla |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 22.7.2014 do 18.9.2017 |
Adresa | 34, 28522 Zbraslavice |
Jméno | Jan Kubín |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.11.2014 do 18.9.2017 |
Adresa | 190, 56154 Bystřec |
Jméno | Lukáš Komjáti |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.3.2016 do 18.9.2017 |
Adresa | 116, 46334 Chotyně |
Jméno | Jan Bartoš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.7.2014 do 4.3.2016 |
Adresa | 296, 56163 Nekoř |
Jméno | Jan Kubín |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.10.2012 do 28.11.2014 |
Adresa | 190, 56154 Bystřec |
Jméno | Ing. Ferdinand Stejskal |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 8.11.2011 do 22.7.2014 |
Adresa | 77, 56151 Letohrad |
Jméno | Ing. Emil Vávra |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.11.2011 do 22.7.2014 |
Adresa | Nad Hájkem 207, 51101 Turnov |
Jméno | Mgr. Zdeněk Tomeš MBA |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.11.2011 do 4.10.2012 |
Adresa | Dělnická 199, 56201 Ústí nad Orlicí |
Jméno | Ing. Ferdinand Stejskal |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 15.2.2006 do 8.11.2011 |
Adresa | 77, 56151 Letohrad |
Jméno | Ing. Emil Vávra |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 15.2.2006 do 8.11.2011 |
Adresa | Nad Hájkem 207, 51101 Turnov |
Jméno | Mgr. Zdeněk Tomeš MBA |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 15.2.2006 do 8.11.2011 |
Adresa | Dělnická 199, 56201 Ústí nad Orlicí |
Jméno | Ing. Květoslava Račanská |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 28.8.2002 do 15.2.2006 |
Adresa | Orlice 27, 56151 Letohrad |
Jméno | Ing. Ferdinand Stejskal |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 28.8.2002 do 15.2.2006 |
Adresa | Orlice 77, 56151 Letohrad |
Jméno | Ing. Emil Vávra |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 22.7.2003 do 15.2.2006 |
Adresa | Nad Hájkem 207, 51101 Turnov |
Jméno | Ing. Emil Vávra |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 28.8.2002 do 22.7.2003 |
Adresa | Nad Hájkem 207, 51101 Turnov |
Jméno | Ing. Alois Šacl |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 29.7.1998 do 28.8.2002 |
Adresa | Podlouckého 1027, Nové Město na Moravě |
Jméno | Ing. Josef Stratílek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 29.7.1998 do 28.8.2002 |
Adresa | Orlice 260, Letohrad |
Jméno | Ing. Ferdinand Stejskal |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 29.7.1998 do 28.8.2002 |
Adresa | Orlice 77, Letohrad |
Jméno | Ing. Květoslava Račanská |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 29.7.1998 do 28.8.2002 |
Adresa | Orlice 27, Letohrad |
Jméno | Miroslava Olišarová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 13.9.1999 do 28.8.2002 |
Adresa | Nezvalova 866, Nové Město na Moravě |
Jméno | Bedřich Marel |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 29.7.1998 do 13.9.1999 |
Adresa | Orlice 67, Letohrad |
Jméno | Ing. Ferdinand Stejskal |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.1.1996 do 29.7.1998 |
Adresa | Orlice 77, Letohrad |
Jméno | Ing. Vlastimil Stejskal |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.1.1996 do 29.7.1998 |
Adresa | Polní 235, Letohrad-Orlice |
Jméno | Jiří Krčmář |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 10.1.1996 do 29.7.1998 |
Adresa | ul.28.října 1325, Žamberk |
Jméno | Milan Vaníček |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.1.1996 do 29.7.1998 |
Adresa | 380, Bystřec |
Jméno | Jan Kaplan |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.1.1996 do 17.6.1998 |
Adresa | 31, Šedivec |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Rendla |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Kamil Ziegler |
Člen statutárního orgánu: | Jan Kubín |
Výpis dat pro firmu BOCUS, a.s. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.