Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BLJUS CZ s.r.o., která sídlí v obci Znojmo a bylo jí přiděleno IČO 25535757.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem BLJUS CZ s.r.o. se sídlem v obci Znojmo byla založena v roce 1998. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 6 osob. Společnost podniká v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Naděžda Ivanovna Momatjuk |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 29.1.2024 |
Adresa | Dolní Česká 356/21, 66902 Znojmo |
Jméno | Gennady Kuzmin |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.12.2009 |
Adresa | Ščerbakovskaja , Moskva |
Jméno | Olha Litnovska |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 7.11.2019 |
Adresa | Dolní Česká 356/21, 66902 Znojmo |
Jméno | Vasyl Litnovskyy |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.11.2019 |
Adresa | Dolní Česká 356/21, 66902 Znojmo |
Jméno | Halyna Mykhalyuk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.11.2019 |
Adresa | Dolní Česká 356/21, 66902 Znojmo |
Jméno | Konstantin Bragin |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 7.11.2019 |
Adresa | Dolní Česká 356/21, 66902 Znojmo |
Jméno | Nadezda Momatyuk |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 7.11.2019 do 29.1.2024 |
Adresa | Dolní Česká 356/21, 66902 Znojmo |
Jméno | Vasyl Litnovskyy |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.6.2007 do 7.11.2019 |
Adresa | Dolní Česká 356/21, 66902 Znojmo |
Jméno | Halyna Mykhalyuk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 5.6.2001 do 7.11.2019 |
Adresa | Dolní Česká 356/21, 66902 Znojmo |
Jméno | Konstantin Bragin |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 28.6.2007 do 7.11.2019 |
Adresa | Dolní Česká 356/21, 66902 Znojmo |
Jméno | Nadezda Momatyuk |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 28.6.2007 do 7.11.2019 |
Adresa | Dolní Česká 356/21, 66902 Znojmo |
Jméno | Olha Litnovska |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 28.6.2007 do 7.11.2019 |
Adresa | Dolní Česká 356/21, 66902 Znojmo |
Jméno | Yevheniy Rymskyy |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 23.8.2005 do 7.12.2009 |
Adresa | U Brány 502/14a, 66902 Znojmo |
Jméno | Volodymyr Bilyk |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 28.6.2007 do 7.12.2009 |
Adresa | U Brány 503/14, 66902 Znojmo |
Jméno | Vasyl Litnovskyy |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 5.6.2001 do 28.6.2007 |
Adresa | Dolní Česká 356/21, 66902 Znojmo |
Jméno | Olha Litnovska |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.11.1999 do 28.6.2007 |
Adresa | Dolní Česká 356/21, 66902 Znojmo |
Jméno | Volodymyr Bilyk |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 2.7.1999 do 28.6.2007 |
Adresa | Dolní Česká 356/21, 66902 Znojmo |
Jméno | Konstantin Bragin |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 26.4.1999 do 28.6.2007 |
Adresa | Dolní Česká 356/21, 66902 Znojmo |
Jméno | Nadezda Momatyuk |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 17.7.2001 do 28.6.2007 |
Adresa | Na Valech , Znojmo |
Jméno | Yevhen Rymskyy, nar. 13.11.1955 |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 28.6.1999 do 23.8.2005 |
Adresa | Dolní Česká 356/21, 66902 Znojmo |
Jméno | Ihor Fedynyak |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 28.6.1999 do 17.3.2004 |
Adresa | Dolní Česká 356/21, 66902 Znojmo |
Jméno | Nadezda Momatyuk |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 20.3.2001 do 17.7.2001 |
Adresa | Na Valech 1559/13, 66902 Znojmo |
Jméno | Nadezda Momatyuk |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 26.4.1999 do 20.3.2001 |
Adresa | Dolní Česká 356/21, 66902 Znojmo |
Jméno | Roman Slipets |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 28.6.1999 do 10.8.2000 |
Adresa | Dolní Česká 356/21, 66902 Znojmo |
Jméno | Volodymar Bilyk |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 28.6.1999 do 2.7.1999 |
Adresa | Dolní Česká 356/21, 66902 Znojmo |
Jméno | Nadezda Momatyuk,Nar.16.6.1955 |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 28.7.1998 do 26.4.1999 |
Adresa | Horní 388, 67182 Dobšice |
Jméno | Konstantin Bragin,Nar.6.6.1959 |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 31.8.1998 do 26.4.1999 |
Adresa | Horní 388, 67182 Dobšice |
Jméno | Konstantin Bragin,Nar.6.6.1956 |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 28.7.1998 do 31.8.1998 |
Adresa | Horní 388, 67182 Dobšice |
Člen statutárního orgánu: | Olha Litnovska |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Naděžda Ivanovna Momatjuk |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Litnovskyy |
Člen statutárního orgánu: | Halyna Mykhalyuk |
Člen statutárního orgánu: | Gennady Kuzmin |
Člen statutárního orgánu: | Konstantin Bragin |
Výpis dat pro firmu BLJUS CZ s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.