Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BLACK TIGER HOLDINGS COMPANY, a.s., která sídlí v obci Praha 1 a bylo jí přiděleno IČO 05735530.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem BLACK TIGER HOLDINGS COMPANY, a.s. se sídlem v obci Praha 1 byla založena v roce 2017. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Jan Lochman |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.9.2018 |
Adresa | Družstevní 707, 50351 Chlumec nad Cidlinou |
Jméno | Martin Klouček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.6.2018 do 7.9.2018 |
Adresa | 153, 50351 Kosice |
Jméno | Rostislav Majzner |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.2.2018 do 7.9.2018 |
Adresa | U letadla 374, 40782 Dolní Poustevna |
Jméno | Martin Klouček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.1.2017 do 9.6.2018 |
Adresa | Lauterbachova 845, 50351 Chlumec nad Cidlinou |
Jméno | Bohumila Bennette |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.1.2017 do 8.2.2018 |
Adresa | Smetanova 422, 27345 Hřebeč |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Lochman |
---|
Výpis dat pro firmu BLACK TIGER HOLDINGS COMPANY, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.