Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BioVendor MDx a.s., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 29268605.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem THERMEON a.s. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 2011. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | MVDr. Michal Kostka |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 18.9.2019 |
Adresa | 308, 59262 Nedvědice |
Jméno | JUDr. Ing. Matej Milata |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.10.2022 |
Adresa | Tichého 422/5, 61600 Brno |
Jméno | Eva Pindurová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 18.3.2022 do 7.10.2022 |
Adresa | Boří 244/5c, 64400 Brno |
Jméno | Eva Pindurová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 28.6.2021 do 18.3.2022 |
Adresa | Loosova 734/16, 63800 Brno |
Jméno | MUDr. Viktor Růžička |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.5.2019 do 18.9.2019 |
Adresa | Vrbová 297/3, 78335 Olomouc |
Jméno | MUDr. Viktor Růžička |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 15.2.2017 do 14.5.2019 |
Adresa | Vrbová 297/3, 78335 Olomouc |
Jméno | MVDr. Michal Kostka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.3.2014 do 11.10.2018 |
Adresa | 308, 59262 Nedvědice |
Jméno | Robert Kadlec |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 25.11.2015 do 11.10.2018 |
Adresa | Tyršova 942, 69123 Pohořelice |
Jméno | MVDr. Michal Kostka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.3.2014 do 11.10.2018 |
Adresa | 308, 59262 Nedvědice |
Jméno | Robert Kadlec |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 25.11.2015 do 11.10.2018 |
Adresa | Tyršova 942, 69123 Pohořelice |
Jméno | MUDr. Viktor Růžička |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 25.11.2015 do 15.2.2017 |
Adresa | Hornoměstská 822/26, 79501 Rýmařov |
Jméno | MUDr. Viktor Růžička |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 25.11.2015 do 15.2.2017 |
Adresa | Hornoměstská 822/26, 79501 Rýmařov |
Jméno | MUDr. Viktor Růžička |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 5.3.2014 do 25.11.2015 |
Adresa | Hornoměstská 822/26, 79501 Rýmařov |
Jméno | Robert Kadlec |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 17.4.2014 do 25.11.2015 |
Adresa | Tyršova 942, 69123 Pohořelice |
Jméno | MUDr. Viktor Růžička |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.2.2011 do 5.3.2014 |
Adresa | Hornoměstská 26, 79501 Rýmařov |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Viktor Růžička |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | MVDr. Michal Kostka |
Výpis dat pro firmu BioVendor MDx a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.