Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BIOMASS ENERGY s.r.o., která sídlí v obci Olomouc a bylo jí přiděleno IČO 25567489.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem TTS cz s.r.o. se sídlem v obci Olomouc byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Platnost údajů od - do | |
---|---|
poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost | 1.7.2023 |
zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků | 1.7.2023 |
výroba hnojiv | 1.7.2023 |
výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků | 1.7.2023 |
povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů | 1.7.2023 |
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) | 1.7.2023 |
přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti | 1.7.2023 |
zprostředkování obchodu a služeb | 1.7.2023 |
velkoobchod a maloobchod | 1.7.2023 |
nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí | 1.7.2023 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 1.7.2023 |
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | 1.7.2023 |
reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení | 1.7.2023 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 1.7.2023 |
poskytování technických služeb | 1.7.2023 |
poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy | 1.7.2023 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 13.7.2009 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.7.2009 - 1.7.2023 |
výroba tepelné energie licence č. 310202787 - skupina 31 | 13.7.2009 |
výroba elektřiny licence č. 110504811 - skupina 11 | 13.7.2009 |
výroba tepelné energie licence č. 310202787 - skupina 31 | 6.3.2003 - 13.7.2009 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 6.3.2003 - 13.7.2009 |
zprostředkování služeb | 6.3.2003 - 13.7.2009 |
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví | 6.3.2003 - 13.7.2009 |
správa a údržba nemovitostí | 6.3.2003 - 13.7.2009 |
realitní činnost | 6.3.2003 - 13.7.2009 |
činnost technických poradců v oblasti energetiky | 6.3.2003 - 13.7.2009 |
přípravné práce pro stavby | 6.3.2003 - 13.7.2009 |
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v § 3 a v příloze 1-3 živnostenského zákona | 18.6.1999 - 13.7.2009 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 6. 1999 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 7. 2002 |
Zánik oprávnění | 9. 9. 2019 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 6. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 4. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 7. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 7. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 7. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 7. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 7. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 9. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 2. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 2. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 3. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 5. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 5. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 2. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 9. 2004 |
Výroba elektřiny |
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Demolice a příprava staveniště |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory |
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Výpis dat pro firmu BIOMASS ENERGY s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.