Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Bint, s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 49359274.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Bint, s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Jiří Chmelař |
---|---|
Funkce | jednatelé |
Ve funkci | od 5.11.2016 |
Adresa | Vidimská 721/22, 18100 Praha |
Jméno | ing. Jiří Chmelař |
---|---|
Funkce | jednatelé |
Ve funkci | od 17.11.1997 do 5.11.2016 |
Adresa | Vidimská 721/22, Praha 8 |
Jméno | L) Ing. Jiří Chmelař |
---|---|
Funkce | jednatelé |
Ve funkci | od 7.5.1993 do 17.11.1997 |
Adresa | Vidimská 721/22, Praha 8 |
Jméno | Zdeňka Matějková |
---|---|
Funkce | 3) |
Ve funkci | od 7.5.1993 do 4.10.1995 |
Adresa | Bruselská 12, Praha 2 |
Jméno | Ivan Hrouda |
---|---|
Funkce | 2) |
Ve funkci | od 7.5.1993 do 4.10.1995 |
Adresa | Kaplická 61, Praha 4 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Chmelař |
---|
Výpis dat pro firmu Bint, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.